31. mai 1994Eva Merete Meinertz forlater styretHIBERNA IV A/SEva Merete Meinertz forlater styret for HIBERNA IV A/S etter en periode på 12 år.Se mere
31. mai 1994Eva Merete Meinertz forlater ledelsenHIBERNA IV A/SEva Merete Meinertz forlater ledelsen for HIBERNA IV A/S etter en periode på 12 år.Se mere
1. februar 1994Nytt navn: HIBERNA IV A/SBALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/SBALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/S skifter navn til HIBERNA IV A/S. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 1994Flere forlater styretBALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/S2 medlemmer forlater styret for BALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/S. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 1994Hans Mogens Skytte Pedersen forlater ledelsenBALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/SHans Mogens Skytte Pedersen forlater ledelsen for BALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 12 år. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 1993Hans Jensen forlater styretBALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/SHans Jensen forlater styret for BALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 11 år. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 1993Erling Bendixen Schmidt forlater styretBALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/SErling Bendixen Schmidt forlater styret for BALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 11 år. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 1992Claus Jon Jonsen forlater ledelsenBALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/SClaus Jon Jonsen forlater ledelsen for BALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 10 år. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 1991Flere forlater styretBALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/S2 medlemmer forlater styret for BALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/S. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 1989Nytt navn: BALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/SAAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/SAAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S skifter navn til BALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/S. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 1989Flere forlater styretAAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S3 medlemmer forlater styret for AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 1989Henrik Buch-Nielsen forlater ledelsenAAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/SHenrik Buch-Nielsen forlater ledelsen for AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 8 år. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 1989Erik Andresen forlater styretAAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/SErik Andresen forlater styret for AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 7 år. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 1989Erik Andresen forlater ledelsenAAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/SErik Andresen forlater ledelsen for AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 7 år. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 1988Jørgen Aagesen forlater styretAAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/SJørgen Aagesen forlater styret for AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 7 år. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 1988Jørgen Aagesen forlater ledelsenAAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/SJørgen Aagesen forlater ledelsen for AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 7 år. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 1987Nytt navn: AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/SGROSSISTSELSKABET AF 1. NOVEMBER 1984 A/SGROSSISTSELSKABET AF 1. NOVEMBER 1984 A/S skifter navn til AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 1981StiftelseGROSSISTSELSKABET AF 1. NOVEMBER 1984 A/SGROSSISTSELSKABET AF 1. NOVEMBER 1984 A/S stiftes i 1981. Eva Merete Meinertz er medlem af ledelsen.Se mere