28. september 1989Henrik Buch-Nielsen forlater ledelsenAAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/SHenrik Buch-Nielsen forlater ledelsen for AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 8 år.Se mere
7. mars 1989Erik Andresen forlater styretAAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/SErik Andresen forlater styret for AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 7 år. Henrik Buch-Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 1989Erik Andresen forlater ledelsenAAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/SErik Andresen forlater ledelsen for AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 7 år. Henrik Buch-Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 1988Henrik Buch-Nielsen forlater styretSP TELE INFORMATIK A/SHenrik Buch-Nielsen forlater styret for SP TELE INFORMATIK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
5. oktober 1988Henrik Buch-Nielsen forlater ledelsenSP TELE INFORMATIK A/SHenrik Buch-Nielsen forlater ledelsen for SP TELE INFORMATIK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
20. juni 1988Jørgen Aagesen forlater styretAAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/SJørgen Aagesen forlater styret for AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 7 år. Henrik Buch-Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 1988Jørgen Aagesen forlater ledelsenAAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/SJørgen Aagesen forlater ledelsen for AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 7 år. Henrik Buch-Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 1987Mats Herdenfeldt forlater styretSP TELE INFORMATIK A/SMats Herdenfeldt forlater styret for SP TELE INFORMATIK A/S etter en periode på 3 år. Henrik Buch-Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 1987Nytt navn: AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/SGROSSISTSELSKABET AF 1. NOVEMBER 1984 A/SGROSSISTSELSKABET AF 1. NOVEMBER 1984 A/S skifter navn til AAGE PHILIP BØRSMÆGLERSELSKAB A/S. Henrik Buch-Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 1987Flere forlater styretSP TELE INFORMATIK A/S3 medlemmer forlater styret for SP TELE INFORMATIK A/S. Henrik Buch-Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 1984StiftelseSP TELE INFORMATIK A/SSP TELE INFORMATIK A/S stiftes i bransjen fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt. Henrik Buch-Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 1981StiftelseGROSSISTSELSKABET AF 1. NOVEMBER 1984 A/SGROSSISTSELSKABET AF 1. NOVEMBER 1984 A/S stiftes i 1981. Henrik Buch-Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere