21. februarOverskudd på DKK 223.974 FDJ HADERSLEV A/SFDJ HADERSLEV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Finn Dute Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Underskudd på DKK 2.347 FDJ Holding 2022 ApSFDJ Holding 2022 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Finn Dute Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Underskudd på DKK 198.273 f.J. Invest A/Sf.J. Invest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Finn Dute Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2023Underskudd på DKK 21.368 FDJ Sønderbro ApSFDJ Sønderbro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Finn Dute Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 32.671 FDJ VOJENS A/SFDJ VOJENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Finn Dute Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 862.473 AAGE JØRGENSEN VVS A/SAAGE JØRGENSEN VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Finn Dute Jørgensen er styreleder.Se mere
3. april 2023Underskudd på DKK 239.973 FDJ HADERSLEV A/SFDJ HADERSLEV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Finn Dute Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2023Nytt navn: FDJ Sønderbro ApSAAGE JØRGENSEN KLIMATEKNIK ApSAAGE JØRGENSEN KLIMATEKNIK ApS skifter navn til FDJ Sønderbro ApS. Finn Dute Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2022Underskudd på DKK 2.891 FDJ Holding 2022 ApSFDJ Holding 2022 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Finn Dute Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2022Overskudd på DKK 262.232 f.J. Invest A/Sf.J. Invest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Finn Dute Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Overskudd på DKK 905.188 AAGE JØRGENSEN VVS A/SAAGE JØRGENSEN VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Finn Dute Jørgensen er styreleder.Se mere
31. oktober 2022Underskudd på DKK 224.793 FDJ VOJENS A/SFDJ VOJENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Finn Dute Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2022Underskudd på DKK 40.760 AAGE JØRGENSEN KLIMATEKNIK ApSAAGE JØRGENSEN KLIMATEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Finn Dute Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2022Overskudd på DKK 219.040 FDJ HADERSLEV A/SFDJ HADERSLEV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Finn Dute Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2022Endring i eierkretsenf.J. Invest A/SFinn Dute Jørgensen er ikke lenger registrert som reell eier av f.J. Invest A/S.Se mere
21. februar 2022Endring i eierkretsenAAGE JØRGENSEN VVS A/SFinn Dute Jørgensen er ikke lenger registrert som reell eier av AAGE JØRGENSEN VVS A/S.Se mere
20. februar 2022Endring i eierkretsenM Gruppen 2022 ApSFinn Dute Jørgensen er ikke lenger registrert som reell eier av M Gruppen 2022 ApS.Se mere
20. februar 2022Endring i eierkretsenJunior Ejendomme ApSFinn Dute Jørgensen er ikke lenger registrert som reell eier av Junior Ejendomme ApS.Se mere
26. januar 2022Finn Dute Jørgensen forlater ledelsenFDJ Holding ApSFinn Dute Jørgensen forlater ledelsen for FDJ Holding ApS etter en periode på 3 år.Se mere
26. januar 2022Endring i eierkretsenFDJ Holding ApSFinn Dute Jørgensen er ikke lenger registrert som reell eier av FDJ Holding ApS.Se mere