21. februarOverskudd på DKK 223.974 FDJ HADERSLEV A/SFDJ HADERSLEV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marianne Elsborg Ibsen er styreleder.Se mere
14. desember 2023Underskudd på DKK 198.273 f.J. Invest A/Sf.J. Invest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Marianne Elsborg Ibsen eier 49,7% av virksomheten.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 5.727 M Gruppen ApSM Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Marianne Elsborg Ibsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 40.003 M Gruppen 2022 ApSM Gruppen 2022 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Marianne Elsborg Ibsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 32.671 FDJ VOJENS A/SFDJ VOJENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Marianne Elsborg Ibsen er styreleder.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 862.473 AAGE JØRGENSEN VVS A/SAAGE JØRGENSEN VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Marianne Elsborg Ibsen eier 32,1% av virksomheten.Se mere
3. april 2023Underskudd på DKK 239.973 FDJ HADERSLEV A/SFDJ HADERSLEV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marianne Elsborg Ibsen er styreleder.Se mere
23. desember 2022Overskudd på DKK 1.561 M Gruppen 2022 ApSM Gruppen 2022 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Marianne Elsborg Ibsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2022Overskudd på DKK 262.232 f.J. Invest A/Sf.J. Invest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Marianne Elsborg Ibsen eier 49,7% av virksomheten.Se mere
23. desember 2022Overskudd på DKK 8.747 M Gruppen ApSM Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Marianne Elsborg Ibsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Overskudd på DKK 905.188 AAGE JØRGENSEN VVS A/SAAGE JØRGENSEN VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Marianne Elsborg Ibsen eier 32,1% av virksomheten.Se mere
31. oktober 2022Underskudd på DKK 224.793 FDJ VOJENS A/SFDJ VOJENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Marianne Elsborg Ibsen er styreleder.Se mere
24. mars 2022Overskudd på DKK 219.040 FDJ HADERSLEV A/SFDJ HADERSLEV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marianne Elsborg Ibsen er styreleder.Se mere
1. mars 2022Endring i eierkretsenf.J. Invest A/SMarianne Elsborg Ibsen registrert som reell eier av f.J. Invest A/S.Se mere
21. februar 2022Endring i eierkretsenAAGE JØRGENSEN VVS A/SMarianne Elsborg Ibsen reduserer sitt reelle eierskap av AAGE JØRGENSEN VVS A/S.Se mere
21. februar 2022Endring i eierkretsenM Gruppen 2022 ApSMarianne Elsborg Ibsen registrert som reell eier av M Gruppen 2022 ApS.Se mere
20. februar 2022Endring i eierkretsenM Gruppen 2022 ApSFinn Dute Jørgensen er ikke lenger registrert som reell eier av M Gruppen 2022 ApS. Marianne Elsborg Ibsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2022StiftelseM Gruppen 2022 ApSM Gruppen 2022 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Marianne Elsborg Ibsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2021Overskudd på DKK 11.615 f.J. Invest A/Sf.J. Invest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Marianne Elsborg Ibsen er styreleder.Se mere
3. november 2021Overskudd på DKK 791 M Gruppen ApSM Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Marianne Elsborg Ibsen er medlem af ledelsen.Se mere