15. augustFinn Svoldgaard blir med i ledelsenCarls Pub Tølløse ApSFinn Svoldgaard erstatter Ulrich Ørnfeld Pavar i ledelsen for Carls Pub Tølløse ApS etter en periode på 3 år.Se mere
20. juniAdresseendringSvolle ApSSvolle ApS flytter til ny adresse i Tølløse. Finn Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. juniFinn Svoldgaard blir med i ledelsenSvolle ApSFinn Svoldgaard erstatter Steen Svoldgaard i ledelsen for Svolle ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
17. april 2020Endring i eierkretsenCarls Hjørne 2018 ApSFinn Svoldgaard er ikke lenger registrert som reell eier av Carls Hjørne 2018 ApS.Se mere
10. mars 2020Finn Svoldgaard slutter som adm. direktørCarls Hjørne 2018 ApSFinn Svoldgaard slutter som adm. direktør i Carls Hjørne 2018 ApS.Se mere
10. mars 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGCarls Hjørne 2018 ApSTidligere status: Normal. Finn Svoldgaard eier 100% av virksomheten.Se mere
28. februar 2020AdresseendringCarls Hjørne 2018 ApSCarls Hjørne 2018 ApS flytter fra Tølløse til Roskilde. Finn Svoldgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. februar 2020Emil Svoldgaard forlater ledelsenCarls Hjørne 2018 ApSEmil Svoldgaard forlater ledelsen for Carls Hjørne 2018 ApS etter en periode på 1 år. Finn Svoldgaard er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. februar 2020Finn Svoldgaard blir adm. direktørCarls Hjørne 2018 ApSFinn Svoldgaard blir adm. direktør i Carls Hjørne 2018 ApS.Se mere
24. februar 2020Endring i eierkretsenCarls Hjørne 2018 ApSFinn Svoldgaard registrert som reell eier av Carls Hjørne 2018 ApS.Se mere
14. januar 2017Finn Svoldgaard forlater ledelsenCARLS HJØRNE IVSFinn Svoldgaard forlater ledelsen for CARLS HJØRNE IVS etter en periode på 4 måneder.Se mere
27. september 2016Finn Svoldgaard blir med i ledelsenCARLS HJØRNE IVSFinn Svoldgaard erstatter Enno Børglum i ledelsen for CARLS HJØRNE IVS etter en periode på 3 år.Se mere
27. september 2016AdresseendringCARLS HJØRNE IVSCARLS HJØRNE IVS flytter til ny adresse i Tølløse. Finn Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2015Finn Svoldgaard forlater ledelsenHJØRNET ApSFinn Svoldgaard forlater ledelsen for HJØRNET ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. august 2014AdresseendringHJØRNET ApSHJØRNET ApS flytter til ny adresse i Tølløse. Finn Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2014Underskudd på DKK 194.856 HJØRNET ApSHJØRNET ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. april 2012 til 30. september 2013. Finn Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2014Finn Svoldgaard blir med i ledelsenHJØRNET ApSFinn Svoldgaard erstatter Pia Svoldgaard i ledelsen for HJØRNET ApS etter en periode på 2 år.Se mere
23. juni 2000Finn Svoldgaard forlater ledelsenApS KBUS 38 NR.1796Finn Svoldgaard forlater ledelsen for ApS KBUS 38 NR.1796 etter en periode på 2 år.Se mere
22. september 1999Regnskap for 1998 offentligjortApS KBUS 38 NR.1796ApS KBUS 38 NR.1796 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Finn Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 1998Nytt navn: ApS KBUS 38 NR.1796VIPPERØD BODEGA ApSVIPPERØD BODEGA ApS skifter navn til ApS KBUS 38 NR.1796. Finn Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere