15. augustFinn Svoldgaard blir med i ledelsenCarls Pub Tølløse ApSFinn Svoldgaard erstatter Ulrich Ørnfeld Pavar i ledelsen for Carls Pub Tølløse ApS etter en periode på 3 år. Mille Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. augustEndring i eierkretsenCarls Pub Tølløse ApSMille Svoldgaard registrert som reell eier av Carls Pub Tølløse ApS.Se mere
13. augustEndring i eierkretsenCarls Pub Tølløse ApSUlrich Ørnfeld Pavar er ikke lenger registrert som reell eier av Carls Pub Tølløse ApS. Mille Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2023Overskudd på DKK 213.883 Carls Pub Tølløse ApSCarls Pub Tølløse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mille Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022Overskudd på DKK 17.370 Carls Pub Tølløse ApSCarls Pub Tølløse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mille Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2022Mille Svoldgaard blir med i ledelsenCarls Pub Tølløse ApSMille Svoldgaard erstatter Annette Diddi Svoldgaard i ledelsen for Carls Pub Tølløse ApS etter en periode på 3 uker.Se mere