16. mai 2023Rasmus Jessing blir med i styretFonden VOKSRasmus Jessing erstatter Flemming Jørgensen i styret for Fonden VOKS etter en periode på 2 år.Se mere
20. oktober 2022Overskudd på DKK 57.859 Fonden VOKSFonden VOKS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2021Underskudd på DKK 418 Fonden VOKSFonden VOKS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2021Nye navn i styretFonden VOKS3 nye medlemmer blir med i styret for Fonden VOKS. Flemming Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. februar 2021Flemming Jørgensen blir med i styretFonden VOKSFlemming Jørgensen blir med i styret for Fonden VOKS.Se mere
1. juli 2016Carl Aage Dahl blir med i styretMEDIEHUSET INGENIØREN A/SCarl Aage Dahl erstatter Flemming Jørgensen i styret for MEDIEHUSET INGENIØREN A/S etter en periode på 4 år.Se mere
27. mai 2016Overskudd på DKK 1,2 mio.MEDIEHUSET INGENIØREN A/SMEDIEHUSET INGENIØREN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
20. mai 2015Overskudd på DKK 3,9 mio.MEDIEHUSET INGENIØREN A/SMEDIEHUSET INGENIØREN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2014AdresseendringMEDIEHUSET INGENIØREN A/SMEDIEHUSET INGENIØREN A/S flytter fra Valby til København V. Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
15. mai 2014Underskudd på DKK 2,8 mio.MEDIEHUSET INGENIØREN A/SMEDIEHUSET INGENIØREN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
13. mai 2014Jan Albert Nikolaos Wifstrand forlater styretMEDIEHUSET INGENIØREN A/SJan Albert Nikolaos Wifstrand forlater styret for MEDIEHUSET INGENIØREN A/S etter en periode på 4 år. Flemming Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2013Christian Hjorth forlater ledelsenMEDIEHUSET INGENIØREN A/SChristian Hjorth forlater ledelsen for MEDIEHUSET INGENIØREN A/S etter en periode på 5 år. Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2013Overskudd på DKK 1,6 mio.MEDIEHUSET INGENIØREN A/SMEDIEHUSET INGENIØREN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
22. mai 2013Erstatning i styretMEDIEHUSET INGENIØREN A/S3 endringer i styret for MEDIEHUSET INGENIØREN A/S. Flemming Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mars 2013AdresseendringMEDIEHUSET INGENIØREN A/SMEDIEHUSET INGENIØREN A/S flytter fra København V til Valby. Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortMEDIEHUSET INGENIØREN A/SMEDIEHUSET INGENIØREN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
2. mai 2012Flemming Jørgensen blir med i styretMEDIEHUSET INGENIØREN A/SFlemming Jørgensen blir med i styret for MEDIEHUSET INGENIØREN A/S.Se mere