20. februarCarsten Fich blir med i styretFonden VOKSCarsten Fich blir med i styret for Fonden VOKS. Rasmus Jessing er fortsatt styremedlem.Se mere
13. oktober 2023Regnskap for 2023 omgjortFonden VOKSFonden VOKS gjør om regnskapet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Rasmus Jessing er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2023Overskudd på DKK 242.582 Fonden VOKSFonden VOKS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Rasmus Jessing er medlem av styret.Se mere
1. juni 2023Sanne Kjær forlater styretFonden VOKSSanne Kjær forlater styret for Fonden VOKS etter en periode på 2 år. Rasmus Jessing er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mai 2023Rasmus Jessing blir med i styretFonden VOKSRasmus Jessing erstatter Flemming Jørgensen i styret for Fonden VOKS etter en periode på 2 år.Se mere