23. desember 2002Flemming Kobæk Larsen forlater styretLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSFlemming Kobæk Larsen forlater styret for LÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS etter en periode på 12 år.Se mere
22. november 2002Lis Abel Jensen blir med i styretLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSLis Abel Jensen blir med i styret for LÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS. Flemming Kobæk Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Flemming Kobæk Larsen er medlem av styret.Se mere
4. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Flemming Kobæk Larsen er medlem av styret.Se mere
31. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Flemming Kobæk Larsen er medlem av styret.Se mere
29. oktober 1999Villa Bettum blir med i styretLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSVilla Bettum erstatter Jette Taudorf i styret for LÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS etter en periode på 9 år. Flemming Kobæk Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Flemming Kobæk Larsen er medlem av styret.Se mere
2. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Flemming Kobæk Larsen er medlem av styret.Se mere
9. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Flemming Kobæk Larsen er medlem av styret.Se mere
20. desember 1990Nytt navn: LÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSPBH NR. 20.892 ApSPBH NR. 20.892 ApS skifter navn til LÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS. Flemming Kobæk Larsen er medlem av styret.Se mere
19. desember 1990Preben Bang Henriksen forlater ledelsenPBH NR. 20.892 ApSPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for PBH NR. 20.892 ApS etter en periode på 6 måneder. Flemming Kobæk Larsen er medlem av styret.Se mere
1. juli 1990StiftelsePBH NR. 20.892 ApSPBH NR. 20.892 ApS stiftes i bransjen alment praktiserende læger. Flemming Kobæk Larsen er medlem av styret.Se mere
19. juni 1990Flemming Kobæk Larsen forlater styretLÆGEHUSET NAKSKOV ApSFlemming Kobæk Larsen forlater styret for LÆGEHUSET NAKSKOV ApS etter en periode på 15 år.Se mere
1. juni 1990Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONLÆGEHUSET NAKSKOV ApSTidligere status: Normal. Flemming Kobæk Larsen er medlem av styret.Se mere
4. juni 1975StiftelseLÆGEHUSET NAKSKOV ApSLÆGEHUSET NAKSKOV ApS stiftes i 1975. Flemming Kobæk Larsen er medlem av styret.Se mere