27. februar 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokader ugeDansk Frysetørring A/S COO Ole Christensen er indtrådt som formand i bestyrelsen for Dansk Frysetørring A/S i stedet for CFO Lars Aage Sørensen. Les artikkel
15. august 2016 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader uge 32Biomar A/S Anders Voigt Brandt-Clausen er indtrådt som administrerende direktør hos Biomar A/S i stedet for Ole Christensen (kilde: Les artikkel
1. november 2012Ole Christensen forlater ledelsenLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSOle Christensen forlater ledelsen for LÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS etter en periode på 22 år.Se mere
25. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Ole Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Ole Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Ole Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Ole Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Ole Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2007Ole Christensen forlater styretNAKSKOV ELNET A/SOle Christensen forlater styret for NAKSKOV ELNET A/S etter en periode på 1 år.Se mere
30. mai 2007Ole Christensen forlater styretNAKSKOV ENERGISERVICE A/SOle Christensen forlater styret for NAKSKOV ENERGISERVICE A/S etter en periode på 1 år.Se mere
30. mai 2007Ole Christensen forlater styretLOLLAND ENERGI HOLDING A/SOle Christensen forlater styret for LOLLAND ENERGI HOLDING A/S etter en periode på 1 år.Se mere
23. mars 2007AdresseendringLOLLAND ENERGI HOLDING A/SLOLLAND ENERGI HOLDING A/S flytter til ny adresse i Nakskov. Ole Christensen er medlem av styret.Se mere
21. mars 2007AdresseendringNAKSKOV ENERGISERVICE A/SNAKSKOV ENERGISERVICE A/S flytter til ny adresse i Nakskov. Ole Christensen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Ole Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2006Gunnhild Utkuitne blir med i ledelsenLOLLAND ENERGI HOLDING A/SGunnhild Utkuitne erstatter Ole Christensen i ledelsen for LOLLAND ENERGI HOLDING A/S etter en periode på 4 uker.Se mere
19. april 2006StiftelseNAKSKOV ENERGISERVICE A/SNAKSKOV ENERGISERVICE A/S stiftes i bransjen produktion af elektricitet. Ole Christensen er medlem av styret.Se mere
19. april 2006StiftelseNAKSKOV ELNET A/SNAKSKOV ELNET A/S stiftes i bransjen produktion af elektricitet. Ole Christensen er medlem av styret.Se mere
22. mars 2006StiftelseLOLLAND ENERGI HOLDING A/SLOLLAND ENERGI HOLDING A/S stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Ole Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApSLÆGEHUSET NAKSKOV 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Ole Christensen er medlem af ledelsen.Se mere