24. juniOverskudd på DKK 20.089 ApS NORDVESTJYDSK VÆDDELØBSBANEApS NORDVESTJYDSK VÆDDELØBSBANE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Kjelde er medlem av styret.Se mere
1. november 2023Overskudd på DKK 3,8 mio.Kjelde Holding ApSKjelde Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Frank Kjelde er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Overskudd på DKK 3,3 mio.EJENDOMSSELSKABET ERIK KJELDE. NYKØBING MORS ApSEJENDOMSSELSKABET ERIK KJELDE. NYKØBING MORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Frank Kjelde eier 50% av virksomheten.Se mere
1. november 2023Underskudd på DKK 13.197 EDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApSEDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Frank Kjelde er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Underskudd på DKK 310.931 EDC Mors Holding ApSEDC Mors Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Frank Kjelde er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Underskudd på DKK 293.557 EDC Mors ApSEDC Mors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Frank Kjelde er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Overskudd på DKK 2,4 mio.Frank Kjelde Holding ApSFrank Kjelde Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Frank Kjelde er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 37.647 ApS NORDVESTJYDSK VÆDDELØBSBANEApS NORDVESTJYDSK VÆDDELØBSBANE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Kjelde er medlem av styret.Se mere
6. mars 2023Frank Kjelde forlater ledelsenKjelde Holding 2023 ApSFrank Kjelde forlater ledelsen for Kjelde Holding 2023 ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
6. mars 2023Endring i eierkretsenKjelde Holding 2023 ApSFrank Kjelde er ikke lenger registrert som reell eier av Kjelde Holding 2023 ApS.Se mere
6. mars 2023StiftelseFrank Kjelde Holding ApSFrank Kjelde Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Frank Kjelde er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2023Nanna Kjelde blir med i styretEDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApSNanna Kjelde erstatter Peter Schertiger Laustsen i styret for EDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApS etter en periode på 4 år. Frank Kjelde er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2023Erstatning i styretEDC Mors ApS3 endringer i styret for EDC Mors ApS. Frank Kjelde er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2023Frank Kjelde blir med i ledelsenEDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApSFrank Kjelde erstatter Peter Schertiger Laustsen i ledelsen for EDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApS etter en periode på 4 år.Se mere
25. januar 2023Frank Kjelde blir med i ledelsenEDC Mors ApSFrank Kjelde erstatter Peter Schertiger Laustsen i ledelsen for EDC Mors ApS etter en periode på 4 år.Se mere
25. januar 2023Endring i eierkretsenEDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApSFrank Kjelde øker sitt reelle eierskap av EDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApS.Se mere
25. januar 2023Endring i eierkretsenEDC Mors ApSFrank Kjelde øker sitt reelle eierskap av EDC Mors ApS.Se mere
24. januar 2023Endring i eierkretsenEDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApSJan Kjelde er ikke lenger registrert som reell eier av EDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApS. Frank Kjelde eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere
24. januar 2023Endring i eierkretsenEDC Mors ApSJan Kjelde er ikke lenger registrert som reell eier av EDC Mors ApS. Frank Kjelde eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere