1. november 2023Underskudd på DKK 13.197 EDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApSEDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Nanna Kjelde eier 50% av virksomheten.Se mere
1. november 2023Underskudd på DKK 310.931 EDC Mors Holding ApSEDC Mors Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Nanna Kjelde eier 50% av virksomheten.Se mere
1. november 2023Underskudd på DKK 293.557 EDC Mors ApSEDC Mors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Nanna Kjelde eier 50% av virksomheten.Se mere
25. januar 2023Nanna Kjelde blir med i styretEDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApSNanna Kjelde erstatter Peter Schertiger Laustsen i styret for EDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApS etter en periode på 4 år.Se mere
25. januar 2023Nanna Kjelde blir med i styretEDC Mors ApSNanna Kjelde blir med i styret for EDC Mors ApS.Se mere
25. januar 2023Frank Kjelde blir med i ledelsenEDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApSFrank Kjelde erstatter Peter Schertiger Laustsen i ledelsen for EDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApS etter en periode på 4 år. Nanna Kjelde eier 50% av virksomheten.Se mere
25. januar 2023Frank Kjelde blir med i ledelsenEDC Mors ApSFrank Kjelde erstatter Peter Schertiger Laustsen i ledelsen for EDC Mors ApS etter en periode på 4 år. Nanna Kjelde eier 50% av virksomheten.Se mere
25. januar 2023Endring i eierkretsenEDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av EDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApS. Nanna Kjelde eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
25. januar 2023Endring i eierkretsenEDC Mors ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av EDC Mors ApS. Nanna Kjelde eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
24. januar 2023Endring i eierkretsenEDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApSJan Kjelde er ikke lenger registrert som reell eier av EDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApS. Nanna Kjelde eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
24. januar 2023Endring i eierkretsenEDC Mors ApSJan Kjelde er ikke lenger registrert som reell eier av EDC Mors ApS. Nanna Kjelde eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
16. januar 2023StiftelseNanna Kjelde Holding ApSNanna Kjelde Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Nanna Kjelde er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2023Frank Kjelde blir med i ledelsenEDC Mors Holding ApSFrank Kjelde erstatter Peter Schertiger Laustsen i ledelsen for EDC Mors Holding ApS etter en periode på 4 år. Nanna Kjelde eier 50% av virksomheten.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenEDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApSNanna Kjelde registrert som reell eier av EDC Bolig og Erhvervsadministration Mors ApS.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenEDC Mors Holding ApSNanna Kjelde registrert som reell eier av EDC Mors Holding ApS.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenEDC Mors ApSNanna Kjelde registrert som reell eier av EDC Mors ApS.Se mere