5. februar 2010Gilles Christ blir med i ledelsenGRENKELEASING ApSGilles Christ erstatter Frank Uwe Ziegler i ledelsen for GRENKELEASING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
9. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortGRENKELEASING ApSGRENKELEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Frank Uwe Ziegler er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortGRENKELEASING ApSGRENKELEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Frank Uwe Ziegler er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.GRENKELEASING ApSTidligere bransje: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Frank Uwe Ziegler er medlem af ledelsen.Se mere
13. august 2007Celina le Sage de Fontenay forlater ledelsenGRENKELEASING ApSCelina le Sage de Fontenay forlater ledelsen for GRENKELEASING ApS etter en periode på 2 år. Frank Uwe Ziegler er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortGRENKELEASING ApSGRENKELEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Frank Uwe Ziegler er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2006Thomas Konprecht slutter som adm. direktørGRENKELEASING ApSThomas Konprecht slutter som adm. direktør i GRENKELEASING ApS. Frank Uwe Ziegler er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
5. desember 2006Nick Henrik Kolthoff Hallager blir med i ledelsenGRENKELEASING ApSNick Henrik Kolthoff Hallager blir med i ledelsen for GRENKELEASING ApS. Frank Uwe Ziegler er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortGRENKELEASING ApSGRENKELEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Frank Uwe Ziegler er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2005Frank Uwe Ziegler blir med i ledelsenGRENKELEASING ApSFrank Uwe Ziegler blir med i ledelsen for GRENKELEASING ApS.Se mere