13. juni 2015Conradus Frederikus Johannes Aarnink blir med i ledelsenGRENKELEASING ApSConradus Frederikus Johannes Aarnink erstatter Gilles Christ i ledelsen for GRENKELEASING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
29. mai 2015Overskudd på DKK 8,2 mio.GRENKELEASING ApSGRENKELEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Gilles Christ er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2014Underskudd på DKK 2,5 mio.GRENKELEASING ApSGRENKELEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Gilles Christ er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2013Overskudd på DKK 1,8 mio.GRENKELEASING ApSGRENKELEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Gilles Christ er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortGRENKELEASING ApSGRENKELEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Gilles Christ er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortGRENKELEASING ApSGRENKELEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Gilles Christ er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortGRENKELEASING ApSGRENKELEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Gilles Christ er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2010Gilles Christ blir med i ledelsenGRENKELEASING ApSGilles Christ erstatter Frank Uwe Ziegler i ledelsen for GRENKELEASING ApS etter en periode på 4 år.Se mere