16. desember 2005Frank Winther forlater styretLARSEN & SCHIØTZ A/SFrank Winther forlater styret for LARSEN & SCHIØTZ A/S etter en periode på 3 år.Se mere
16. desember 2005Frank Winther forlater ledelsenBROGARO ApSFrank Winther forlater ledelsen for BROGARO ApS etter en periode på 2 år.Se mere
21. oktober 2005Nytt navn: LARSEN & SCHIØTZ A/SLARSEN & SCHIØTZ AF 2003 A/SLARSEN & SCHIØTZ AF 2003 A/S skifter navn til LARSEN & SCHIØTZ A/S. Frank Winther er medlem av styret.Se mere
2. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortBROGARO ApSBROGARO ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. januar 2004 til 30. september 2004. Frank Winther er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortLARSEN & SCHIØTZ AF 2003 A/SLARSEN & SCHIØTZ AF 2003 A/S offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2003 til 30. september 2004. Frank Winther er medlem av styret.Se mere
15. januar 2004StiftelseBROGARO ApSBROGARO ApS stiftes i bransjen uoplyst. Frank Winther er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2003Frank Winther blir med i styretLARSEN & SCHIØTZ AF 2003 A/SFrank Winther blir med i styret for LARSEN & SCHIØTZ AF 2003 A/S.Se mere
16. juni 2003Jacob Schiøtz blir med i ledelsenLARSEN & SCHIØTZ AF 2003 A/SJacob Schiøtz erstatter Kim Madsen i ledelsen for LARSEN & SCHIØTZ AF 2003 A/S etter en periode på 2 måneder. Frank Winther er medlem av styret.Se mere
16. juni 2003AdresseendringLARSEN & SCHIØTZ AF 2003 A/SLARSEN & SCHIØTZ AF 2003 A/S flytter fra København K til Charlottenlund. Frank Winther er medlem av styret.Se mere
16. juni 2003Nytt navn: LARSEN & SCHIØTZ AF 2003 A/SA/S PSE 38 NR. 2523A/S PSE 38 NR. 2523 skifter navn til LARSEN & SCHIØTZ AF 2003 A/S. Frank Winther er medlem av styret.Se mere