15. april 2011Michael Maagaard Caviglia forlater styretBROGARO ApSMichael Maagaard Caviglia forlater styret for BROGARO ApS etter en periode på 5 år.Se mere
6. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortBROGARO ApSBROGARO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Michael Maagaard Caviglia er medlem av styret.Se mere
9. mars 2010AdresseendringBROGARO ApSBROGARO ApS flytter fra Charlottenlund til Hellerup. Michael Maagaard Caviglia er medlem av styret.Se mere
23. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortBROGARO ApSBROGARO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Michael Maagaard Caviglia er medlem av styret.Se mere
10. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortBROGARO ApSBROGARO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Michael Maagaard Caviglia er medlem av styret.Se mere
5. februar 2007Regnskap for 2006 offentligjortBROGARO ApSBROGARO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Michael Maagaard Caviglia er medlem av styret.Se mere
1. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortBROGARO ApSBROGARO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Michael Maagaard Caviglia er medlem av styret.Se mere
16. desember 2005Michael Maagaard Caviglia blir med i styretBROGARO ApSMichael Maagaard Caviglia blir med i styret for BROGARO ApS.Se mere
16. desember 2005Michael Maagaard Caviglia forlater ledelsenBROGARO ApSMichael Maagaard Caviglia forlater ledelsen for BROGARO ApS etter en periode på 2 år.Se mere
2. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortBROGARO ApSBROGARO ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. januar 2004 til 30. september 2004. Michael Maagaard Caviglia er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2004StiftelseBROGARO ApSBROGARO ApS stiftes i bransjen uoplyst. Michael Maagaard Caviglia er medlem af ledelsen.Se mere