EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.
EC ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Frantz Michael Rudolf von Müllen eier 100% av virksomheten.