29. august 2018Henning Schou Graabek forlater ledelsenMENSSEN EJENDOMME ApSHenning Schou Graabek forlater ledelsen for MENSSEN EJENDOMME ApS etter en periode på 13 år.Se mere
15. juni 2017Underskudd på DKK 9.634 MENSSEN EJENDOMME ApSMENSSEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2016Overskudd på DKK 10.902 MENSSEN EJENDOMME ApSMENSSEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2015Overskudd på DKK 12.059 MENSSEN EJENDOMME ApSMENSSEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2014Underskudd på DKK 10.609 MENSSEN EJENDOMME ApSMENSSEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2014AdresseendringMENSSEN EJENDOMME ApSMENSSEN EJENDOMME ApS flytter fra Skælskør til Gedser. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2013Underskudd på DKK 41.669 MENSSEN EJENDOMME ApSMENSSEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortMENSSEN EJENDOMME ApSMENSSEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortMENSSEN EJENDOMME ApSMENSSEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortMENSSEN EJENDOMME ApSMENSSEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2010Nytt navn: MENSSEN EJENDOMME ApSGRAABEK CONSULT ApSGRAABEK CONSULT ApS skifter navn til MENSSEN EJENDOMME ApS. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortGRAABEK CONSULT ApSGRAABEK CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortGRAABEK CONSULT ApSGRAABEK CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortGRAABEK CONSULT ApSGRAABEK CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseGRAABEK CONSULT ApSTidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortGRAABEK CONSULT ApSGRAABEK CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. januar 2006 til 31. desember 2006. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2007Lars Schou Graabek forlater ledelsenGRAABEK CONSULT ApSLars Schou Graabek forlater ledelsen for GRAABEK CONSULT ApS etter en periode på 1 år. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2007Nytt navn: GRAABEK CONSULT ApSKONSULENTFIRMA HENNING GRAABEK ApSKONSULENTFIRMA HENNING GRAABEK ApS skifter navn til GRAABEK CONSULT ApS. Henning Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2006Henning Schou Graabek forlater styretTRABA HUSE ApSHenning Schou Graabek forlater styret for TRABA HUSE ApS etter en periode på 1 år.Se mere
12. september 2006Henning Schou Graabek forlater styretWINDPARTNER HOLDING ApSHenning Schou Graabek forlater styret for WINDPARTNER HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere