15. mars 2007Freddie Gaardsmand Christensen forlater ledelsenF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSFreddie Gaardsmand Christensen forlater ledelsen for F.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS etter en periode på 31 år.Se mere
12. februar 2007Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSTidligere status: Normal. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2000Ole Hansen forlater ledelsenF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSOle Hansen forlater ledelsen for F.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS etter en periode på 24 år. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 1999Regnskap for 1999 offentligjortF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 1995Freddie Gaardsmand Christensen forlater styretF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSFreddie Gaardsmand Christensen forlater styret for F.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS etter en periode på 19 år.Se mere
5. oktober 1992Ulla Jensen forlater ledelsenF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSUlla Jensen forlater ledelsen for F.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS etter en periode på 17 år. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 1992Nytt navn: F.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAB ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAB ApS skifter navn til F.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 1992Nytt navn: F.L. & CO. HANDELSSELSKAB ApSENGLERUP DESIGN ApSENGLERUP DESIGN ApS skifter navn til F.L. & CO. HANDELSSELSKAB ApS. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 1992Nico Zeüner Olsen forlater ledelsenENGLERUP DESIGN ApSNico Zeüner Olsen forlater ledelsen for ENGLERUP DESIGN ApS etter en periode på 16 år. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 1975StiftelseENGLERUP DESIGN ApSENGLERUP DESIGN ApS stiftes i bransjen engroshandel med bøger, papir og papirvarer. Freddie Gaardsmand Christensen er medlem af ledelsen.Se mere