11. mai 2000Ole Hansen forlater ledelsenF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSOle Hansen forlater ledelsen for F.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS etter en periode på 24 år.Se mere
27. september 1999Regnskap for 1999 offentligjortF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 1995Ole Hansen forlater styretF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSOle Hansen forlater styret for F.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS etter en periode på 19 år.Se mere
5. oktober 1992Ulla Jensen forlater ledelsenF.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSUlla Jensen forlater ledelsen for F.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS etter en periode på 17 år. Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 1992Nytt navn: F.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAB ApSF.L. & CO. HANDELSSELSKAB ApS skifter navn til F.L. & CO. HANDELSSELSKAN ApS. Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 1992Nytt navn: F.L. & CO. HANDELSSELSKAB ApSENGLERUP DESIGN ApSENGLERUP DESIGN ApS skifter navn til F.L. & CO. HANDELSSELSKAB ApS. Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 1992Nico Zeüner Olsen forlater ledelsenENGLERUP DESIGN ApSNico Zeüner Olsen forlater ledelsen for ENGLERUP DESIGN ApS etter en periode på 16 år. Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 1975StiftelseENGLERUP DESIGN ApSENGLERUP DESIGN ApS stiftes i bransjen engroshandel med bøger, papir og papirvarer. Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere