23. april 2003Jon Nielsen blir med i styretFREDE NIELSEN A/SJon Nielsen erstatter Frede Ernst Nielsen i styret for FREDE NIELSEN A/S etter en periode på 12 år.Se mere
27. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortFREDE NIELSEN A/SFREDE NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Frede Ernst Nielsen er medlem av styret.Se mere
3. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortFREDE NIELSEN A/SFREDE NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Frede Ernst Nielsen er medlem av styret.Se mere
22. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortFREDE NIELSEN A/SFREDE NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Frede Ernst Nielsen er medlem av styret.Se mere
5. februar 1999Regnskap for 1998 offentligjortFREDE NIELSEN A/SFREDE NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Frede Ernst Nielsen er medlem av styret.Se mere
30. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortFREDE NIELSEN A/SFREDE NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Frede Ernst Nielsen er medlem av styret.Se mere
20. februar 1997Regnskap for 1996 offentligjortFREDE NIELSEN A/SFREDE NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Frede Ernst Nielsen er medlem av styret.Se mere
22. februar 1996Regnskap for 1995 offentligjortFREDE NIELSEN A/SFREDE NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Frede Ernst Nielsen er medlem av styret.Se mere
31. januar 1996Frede Ernst Nielsen forlater ledelsenNEF 62540 ApSFrede Ernst Nielsen forlater ledelsen for NEF 62540 ApS etter en periode på 12 år.Se mere
17. oktober 1995Nytt navn: NEF 62540 ApSFREDE E. NIELSEN ApSFREDE E. NIELSEN ApS skifter navn til NEF 62540 ApS. Frede Ernst Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 1991Nytt navn: FREDE NIELSEN A/SVICH 3074 A/SVICH 3074 A/S skifter navn til FREDE NIELSEN A/S. Frede Ernst Nielsen er medlem av styret.Se mere
6. desember 1991Flere forlater styretVICH 3074 A/S3 medlemmer forlater styret for VICH 3074 A/S. Frede Ernst Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. desember 1991Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 3074 A/SVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 3074 A/S etter en periode på 5 måneder. Frede Ernst Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. juli 1991StiftelseVICH 3074 A/SVICH 3074 A/S stiftes i bransjen vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Frede Ernst Nielsen er medlem av styret.Se mere
8. juni 1984StiftelseFREDE E. NIELSEN ApSFREDE E. NIELSEN ApS stiftes i 1984. Frede Ernst Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere