16. mars 2007Jannick Dambæk Jørgensen blir med i styretFREDE NIELSEN A/SJannick Dambæk Jørgensen erstatter Jon Nielsen i styret for FREDE NIELSEN A/S etter en periode på 4 år.Se mere
20. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortFREDE NIELSEN A/SFREDE NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jon Nielsen er medlem av styret.Se mere
17. februar 2005Regnskap for 2004 offentligjortFREDE NIELSEN A/SFREDE NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jon Nielsen er medlem av styret.Se mere
5. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortFREDE NIELSEN A/SFREDE NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jon Nielsen er medlem av styret.Se mere
5. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortFREDE NIELSEN A/SFREDE NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jon Nielsen er medlem av styret.Se mere
23. april 2003Jon Nielsen blir med i styretFREDE NIELSEN A/SJon Nielsen erstatter Frede Ernst Nielsen i styret for FREDE NIELSEN A/S etter en periode på 12 år.Se mere