11-11-2020 Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Bengt Nicholas Hans Steuch er medlem af ledelsen.
11-11-2020 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Bengt Nicholas Hans Steuch er medlem af ledelsen.
11-11-2020 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frederik Bengt Nicholas Hans Steuch er medlem af ledelsen.
11-11-2020 Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frederik Bengt Nicholas Hans Steuch er medlem af ledelsen.
11-11-2020 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. desember 2020 til 31. desember 2021. Frederik Bengt Nicholas Hans Steuch er medlem af ledelsen.
11-11-2020 Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. desember 2020 til 31. desember 2021. Frederik Bengt Nicholas Hans Steuch er medlem af ledelsen.
11-11-2020 Consult ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Frederik Bengt Nicholas Hans Steuch er medlem af ledelsen.
Niall Joseph Rainey erstatter Frederik Bengt Nicholas Hans Steuch i ledelsen for SEI - SYDAMERIKANSK EJENDOMS INVESTERING ApS etter en periode på 3 år.
Niall Joseph Rainey erstatter Frederik Bengt Nicholas Hans Steuch i ledelsen for IKE - INTERNATIONAL KAPACITET EVALUERING ApS etter en periode på 3 år.