6. oktober 2022Frederikke Lea Heiberg forlater ledelsenFleiberg ApSFrederikke Lea Heiberg forlater ledelsen for Fleiberg ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
6. oktober 2022Endring i eierkretsenFleiberg ApSFrederikke Lea Heiberg er ikke lenger registrert som reell eier av Fleiberg ApS.Se mere
8. februar 2022Frederikke Lea Heiberg blir med i ledelsenFleiberg ApSFrederikke Lea Heiberg erstatter Jens Hindkjær i ledelsen for Fleiberg ApS etter en periode på 5 år.Se mere
8. februar 2022Endring i eierkretsenFleiberg ApSFrederikke Lea Heiberg registrert som reell eier av Fleiberg ApS.Se mere
1. mars 2011Frederikke Lea Heiberg forlater styretERIK NIELSEN HJØRRING A/SFrederikke Lea Heiberg forlater styret for ERIK NIELSEN HJØRRING A/S etter en periode på 26 år.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortERIK NIELSEN HJØRRING A/SERIK NIELSEN HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Frederikke Lea Heiberg er medlem av styret.Se mere
4. august 2009Frederikke Lea Heiberg forlater styretMORTEN HEIBERG HOLDING A/SFrederikke Lea Heiberg forlater styret for MORTEN HEIBERG HOLDING A/S etter en periode på 3 år.Se mere
4. august 2009Frederikke Lea Heiberg forlater styretHEIBERGS DESSERTCIRKUS A/SFrederikke Lea Heiberg forlater styret for HEIBERGS DESSERTCIRKUS A/S etter en periode på 3 år.Se mere
8. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortMORTEN HEIBERG HOLDING A/SMORTEN HEIBERG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Frederikke Lea Heiberg er styreleder.Se mere
8. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortHEIBERGS DESSERTCIRKUS A/SHEIBERGS DESSERTCIRKUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Frederikke Lea Heiberg er styreleder.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortERIK NIELSEN HJØRRING A/SERIK NIELSEN HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Frederikke Lea Heiberg er medlem av styret.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberMORTEN HEIBERG HOLDING A/STidligere bransje: Uoplyst. Frederikke Lea Heiberg er styreleder.Se mere
13. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortERIK NIELSEN HJØRRING A/SERIK NIELSEN HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Frederikke Lea Heiberg er medlem av styret.Se mere
11. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortHEIBERGS DESSERTCIRKUS A/SHEIBERGS DESSERTCIRKUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Frederikke Lea Heiberg er styreleder.Se mere
11. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortMORTEN HEIBERG HOLDING A/SMORTEN HEIBERG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Frederikke Lea Heiberg er styreleder.Se mere
3. april 2008Morten Heiberg blir med i styretHEIBERGS DESSERTCIRKUS A/SMorten Heiberg erstatter Morten Borup Jensen i styret for HEIBERGS DESSERTCIRKUS A/S etter en periode på 2 år. Frederikke Lea Heiberg er fortsatt styreleder.Se mere
3. april 2008Morten Borup Jensen forlater styretMORTEN HEIBERG HOLDING A/SMorten Borup Jensen forlater styret for MORTEN HEIBERG HOLDING A/S etter en periode på 2 år. Frederikke Lea Heiberg er fortsatt styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med dagligvarer via internetERIK NIELSEN HJØRRING A/STidligere bransje: Detailhandel fra postordreforretninger. Frederikke Lea Heiberg er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseHEIBERGS DESSERTCIRKUS A/STidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Frederikke Lea Heiberg er styreleder.Se mere
22. november 2007AdresseendringERIK NIELSEN HJØRRING A/SERIK NIELSEN HJØRRING A/S flytter til ny adresse i Hjørring. Frederikke Lea Heiberg er medlem av styret.Se mere