1. desember 2020Alexander Kragelund Grønsedt blir med i styretGronsedt A/SAlexander Kragelund Grønsedt erstatter Frode Sigvard Grønsedt i styret for Gronsedt A/S etter en periode på 5 år.Se mere
13. juli 2020Overskudd på DKK 72.093 Gronsedt A/SGronsedt A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Frode Sigvard Grønsedt er medlem av styret.Se mere
14. mai 2019Overskudd på DKK 76.878 Gronsedt A/SGronsedt A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Frode Sigvard Grønsedt er medlem av styret.Se mere
29. mai 2018Overskudd på DKK 104.339 Gronsedt A/SGronsedt A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Frode Sigvard Grønsedt er medlem av styret.Se mere
16. mai 2017Underskudd på DKK 304.294 Gronsedt A/SGronsedt A/S offentliggjør regnskap for perioden 26. november 2015 til 31. desember 2016. Frode Sigvard Grønsedt er medlem av styret.Se mere
29. desember 2016Victoria Grønsedt Eriksen blir med i styretGT-DENMARK S.M.B.A.Victoria Grønsedt Eriksen erstatter Frode Sigvard Grønsedt i styret for GT-DENMARK S.M.B.A. etter en periode på 9 år.Se mere
29. desember 2016Victoria Grønsedt Eriksen blir med i ledelsenGT-DENMARK S.M.B.A.Victoria Grønsedt Eriksen erstatter Frode Sigvard Grønsedt i ledelsen for GT-DENMARK S.M.B.A. etter en periode på 9 år.Se mere
26. november 2015StiftelseGronsedt A/SGronsedt A/S stiftes i bransjen fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. Frode Sigvard Grønsedt er medlem av styret.Se mere
5. september 2014AdresseendringGT-DENMARK S.M.B.A.GT-DENMARK S.M.B.A. flytter fra København S til Kalundborg. Frode Sigvard Grønsedt er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2014Gitte Marianne Grønsedt forlater styretGT-DENMARK S.M.B.A.Gitte Marianne Grønsedt forlater styret for GT-DENMARK S.M.B.A. etter en periode på 6 år. Frode Sigvard Grønsedt er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2012AdresseendringGT-DENMARK S.M.B.A.GT-DENMARK S.M.B.A. flytter fra Odense N til København S. Frode Sigvard Grønsedt er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2012Heidi Grønsedt blir med i ledelsenGT-DENMARK S.M.B.A.Heidi Grønsedt blir med i ledelsen for GT-DENMARK S.M.B.A.. Frode Sigvard Grønsedt er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2010AdresseendringGT-DENMARK S.M.B.A.GT-DENMARK S.M.B.A. flytter fra Odense NV til Odense N. Frode Sigvard Grønsedt er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Agenturhandel med blandet sortimentGT-DENMARK S.M.B.A.Tidligere bransje: Uoplyst. Frode Sigvard Grønsedt er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2007StiftelseGT-DENMARK S.M.B.A.GT-DENMARK S.M.B.A. stiftes i bransjen uoplyst. Frode Sigvard Grønsedt er medlem af ledelsen.Se mere