11. november 2021Victoria Grønsedt Eriksen forlater ledelsenVKG HOLDING ApSVictoria Grønsedt Eriksen forlater ledelsen for VKG HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
11. november 2021Endring i eierkretsenVKG HOLDING ApSVictoria Grønsedt Eriksen er ikke lenger registrert som reell eier av VKG HOLDING ApS.Se mere
15. august 2021Xenia Munck Grønsedt blir med i ledelsenFixdithus ApSXenia Munck Grønsedt erstatter Victoria Grønsedt Eriksen i ledelsen for Fixdithus ApS etter en periode på 4 år.Se mere
15. august 2021Endring i eierkretsenFixdithus ApSVictoria Grønsedt Eriksen er ikke lenger registrert som reell eier av Fixdithus ApS.Se mere
21. april 2021Underskudd på DKK 35.066 Fixdithus ApSFixdithus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Victoria Grønsedt Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2021Underskudd på DKK 662 VKG HOLDING ApSVKG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Victoria Grønsedt Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2020Overskudd på DKK 55.611 Fixdithus ApSFixdithus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Victoria Grønsedt Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2020Underskudd på DKK 3.145 VKG HOLDING ApSVKG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Victoria Grønsedt Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2019Underskudd på DKK 5.348 VKG HOLDING ApSVKG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. juli 2017 til 31. desember 2018. Victoria Grønsedt Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2019Overskudd på DKK 12.149 Fixdithus ApSFixdithus ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. juli 2017 til 31. desember 2018. Victoria Grønsedt Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2017Lars Bo Grønsedt blir ny styrelederGT-DENMARK S.M.B.A.Lars Bo Grønsedt erstatter Victoria Grønsedt Eriksen som styreleder hos GT-DENMARK S.M.B.A. etter en periode på 7 måneder.Se mere
18. juli 2017Lars Bo Grønsedt blir med i ledelsenGT-DENMARK S.M.B.A.Lars Bo Grønsedt erstatter Victoria Grønsedt Eriksen i ledelsen for GT-DENMARK S.M.B.A. etter en periode på 7 måneder.Se mere
14. juli 2017StiftelseVKG HOLDING ApSVKG HOLDING ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Victoria Grønsedt Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2017StiftelseFixdithus ApSFixdithus ApS stiftes i bransjen engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Victoria Grønsedt Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2016Victoria Grønsedt Eriksen blir med i styretGT-DENMARK S.M.B.A.Victoria Grønsedt Eriksen erstatter Frode Sigvard Grønsedt i styret for GT-DENMARK S.M.B.A. etter en periode på 9 år.Se mere
29. desember 2016Victoria Grønsedt Eriksen blir med i ledelsenGT-DENMARK S.M.B.A.Victoria Grønsedt Eriksen erstatter Frode Sigvard Grønsedt i ledelsen for GT-DENMARK S.M.B.A. etter en periode på 9 år.Se mere