16. august 2023Michael Kubicek blir med i ledelsenSolar Park Rødby Fjord ApSMichael Kubicek erstatter Georg Johannes Kopp i ledelsen for Solar Park Rødby Fjord ApS etter en periode på 2 år.Se mere
16. august 2023Michael Kubicek blir med i ledelsenSolar Park Svinningegården ApSMichael Kubicek erstatter Georg Johannes Kopp i ledelsen for Solar Park Svinningegården ApS etter en periode på 2 år.Se mere
16. august 2023Michael Kubicek blir med i ledelsenEncavis Solar Denmark ApSMichael Kubicek erstatter Georg Johannes Kopp i ledelsen for Encavis Solar Denmark ApS etter en periode på 2 år.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 13 mio.Encavis Solar Denmark ApSEncavis Solar Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. september 2021 til 31. desember 2022. Georg Johannes Kopp er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 943.390 Solar Park Svinningegården ApSSolar Park Svinningegården ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Georg Johannes Kopp er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 2,2 mio.Solar Park Rødby Fjord ApSSolar Park Rødby Fjord ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Georg Johannes Kopp er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2022Underskudd på DKK 152.231 Solar Park Rødby Fjord ApSSolar Park Rødby Fjord ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Georg Johannes Kopp er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2022Underskudd på DKK 712.947 Solar Park Svinningegården ApSSolar Park Svinningegården ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. oktober 2020 til 31. desember 2021. Georg Johannes Kopp er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2022Knud Erik Andersen slutter som adm. direktørSolar Park Rødby Fjord ApSKnud Erik Andersen slutter som adm. direktør i Solar Park Rødby Fjord ApS. Georg Johannes Kopp er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
14. februar 2022Georg Johannes Kopp blir med i ledelsenSolar Park Rødby Fjord ApSGeorg Johannes Kopp blir med i ledelsen for Solar Park Rødby Fjord ApS.Se mere
14. februar 2022Endring i eierkretsenSolar Park Rødby Fjord ApSKnud Erik Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av Solar Park Rødby Fjord ApS. Georg Johannes Kopp er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2021Georg Johannes Kopp blir med i ledelsenSolar Park Svinningegården ApSGeorg Johannes Kopp blir med i ledelsen for Solar Park Svinningegården ApS.Se mere
23. desember 2021Endring i eierkretsenSolar Park Svinningegården ApSKnud Erik Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av Solar Park Svinningegården ApS. Georg Johannes Kopp er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2021AdresseendringEncavis Solar Denmark ApSEncavis Solar Denmark ApS flytter fra København Ø til Roskilde. Georg Johannes Kopp er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2021StiftelseEncavis Solar Denmark ApSEncavis Solar Denmark ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Georg Johannes Kopp er medlem af ledelsen.Se mere