8. juliUnderskudd på DKK 3,7 mio.Solar Park Svinningegården ApSSolar Park Svinningegården ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Kubicek er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliUnderskudd på DKK 6,6 mio.Encavis Solar Denmark ApSEncavis Solar Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Kubicek er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 32 mio.Encavis Wind Danmark ApSEncavis Wind Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Kubicek er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2023Michael Kubicek blir med i ledelsenSolar Park Rødby Fjord ApSMichael Kubicek erstatter Georg Johannes Kopp i ledelsen for Solar Park Rødby Fjord ApS etter en periode på 2 år.Se mere
16. august 2023Michael Kubicek blir med i ledelsenSolar Park Svinningegården ApSMichael Kubicek erstatter Georg Johannes Kopp i ledelsen for Solar Park Svinningegården ApS etter en periode på 2 år.Se mere
16. august 2023Michael Kubicek blir med i ledelsenEncavis Solar Denmark ApSMichael Kubicek erstatter Georg Johannes Kopp i ledelsen for Encavis Solar Denmark ApS etter en periode på 2 år.Se mere
15. mai 2023Overskudd på DKK 20 mio.Encavis Wind Danmark ApSEncavis Wind Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Kubicek er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2023Overskudd på DKK 80 mio.Encavis Nordbrise A/SEncavis Nordbrise A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Kubicek er medlem av styret.Se mere
16. mai 2022Overskudd på DKK 11 mio.Encavis Nordbrise A/SEncavis Nordbrise A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Kubicek er medlem av styret.Se mere
28. april 2022Overskudd på DKK 432.000 Encavis Wind Danmark ApSEncavis Wind Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Kubicek er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2021Overskudd på DKK 32 mio.Encavis Nordbrise A/SEncavis Nordbrise A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Kubicek er medlem av styret.Se mere
23. april 2021Overskudd på DKK 7,6 mio.Encavis Wind Danmark ApSEncavis Wind Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Kubicek er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2020Overskudd på DKK 21 mio.Encavis Nordbrise A/SEncavis Nordbrise A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Michael Kubicek er medlem av styret.Se mere
24. august 2020Michael Kubicek blir med i styretEncavis Nordbrise A/SMichael Kubicek erstatter Peter Detlev Zedelius i styret for Encavis Nordbrise A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
24. august 2020Michael Kubicek blir med i ledelsenEncavis Wind Danmark ApSMichael Kubicek erstatter Peter Detlev Zedelius i ledelsen for Encavis Wind Danmark ApS etter en periode på 1 år.Se mere