14. septemberOverskudd på DKK 1,5 mio.GHLN EJENDOM ApSGHLN EJENDOM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Gert Henning Løwe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliGert Henning Løwe Nielsen forlater styretFELDTS FISK OG SKALDYR A/SGert Henning Løwe Nielsen forlater styret for FELDTS FISK OG SKALDYR A/S etter en periode på 13 år.Se mere
24. juniGert Henning Løwe Nielsen forlater styretSlagter og Mad ApSGert Henning Løwe Nielsen forlater styret for Slagter og Mad ApS etter en periode på 2 år.Se mere
23. mai · vores-hvidovre.dkNye virksomheder i Hvidovre i sidste månedKøbenhavns Fisk & Skaldyr ApS tilhører branchen Engroshandel med fisk og fiskeprodukter og er ejet af Michael Andreas Lykke Grote og Gert Henning Løwe Nielsen. Les artikkel
3. maiEndring i eierkretsenSlagter og Mad ApS2 nye personer registrert som reelle eier av Slagter og Mad ApS. Gert Henning Løwe Nielsen er medlem av styret.Se mere
30. aprilGert Henning Løwe Nielsen blir med i styretKøbenhavns Fisk & Skaldyr ApSGert Henning Løwe Nielsen blir med i styret for Københavns Fisk & Skaldyr ApS.Se mere
30. aprilMichael Andreas Lykke Grote blir adm. direktørKøbenhavns Fisk & Skaldyr ApSMichael Andreas Lykke Grote blir adm. direktør i Københavns Fisk & Skaldyr ApS. Gert Henning Løwe Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
30. aprilNy status NORMALKøbenhavns Fisk & Skaldyr ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Gert Henning Løwe Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
2. aprilStiftelseKøbenhavns Fisk & Skaldyr ApSKøbenhavns Fisk & Skaldyr ApS stiftes i bransjen engroshandel med fisk og fiskeprodukter. Gert Henning Løwe Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
20. marsOverskudd på DKK 197.356 Slagter Lundgaard ApSSlagter Lundgaard ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gert Henning Løwe Nielsen eier 45,1% av virksomheten.Se mere
15. marsOverskudd på DKK 607.216 FELDTS FISK OG SKALDYR A/SFELDTS FISK OG SKALDYR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gert Henning Løwe Nielsen er medlem av styret.Se mere
21. desember 2023Endring i eierkretsenSlagter og Mad ApSGert Henning Løwe Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Slagter og Mad ApS.Se mere
4. desember 2023Underskudd på DKK 381.237 Slagter og Mad ApSSlagter og Mad ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 30. juni. Gert Henning Løwe Nielsen eier 61% av virksomheten.Se mere
20. november 2023Emil Thiele Larsen blir med i styretSlagter og Mad ApSEmil Thiele Larsen blir med i styret for Slagter og Mad ApS. Gert Henning Løwe Nielsen eier 61% av virksomheten.Se mere
1. november 2023Overskudd på DKK 4,5 mio.GHLN HOLDING ApSGHLN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Gert Henning Løwe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Overskudd på DKK 3,0 mio.GERT NIELSEN A/SGERT NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Gert Henning Løwe Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. oktober 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.GHLN EJENDOM ApSGHLN EJENDOM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Gert Henning Løwe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2023Jens Odgaard Olsson blir med i styretGERT NIELSEN A/SJens Odgaard Olsson blir med i styret for GERT NIELSEN A/S. Gert Henning Løwe Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. august 20236 stillingsopslag i juliGERT NIELSEN A/SGERT NIELSEN A/S har slået 6 stillinger op i juli fordelt på 3 kategorier. Gert Henning Løwe Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. august 2023René Dupont forlater styretSlagter og Mad ApSRené Dupont forlater styret for Slagter og Mad ApS etter en periode på 1 år. Gert Henning Løwe Nielsen eier 61% av virksomheten.Se mere