Nicklas Juul Nielsen forlater styret for ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S etter en periode på 6 år. Gitte Gellenthin Kammerdahl eier 22,1% av virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gitte Gellenthin Kammerdahl eier 22,1% av virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gitte Gellenthin Kammerdahl eier 22,1% av virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Gitte Gellenthin Kammerdahl eier 22,1% av virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Gitte Gellenthin Kammerdahl eier 22,1% av virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Gitte Gellenthin Kammerdahl eier 22,1% av virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Gitte Gellenthin Kammerdahl eier 22,1% av virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Gitte Gellenthin Kammerdahl eier 22,1% av virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Gitte Gellenthin Kammerdahl eier 22,1% av virksomheten.
Karl Overgaard Jensen forlater styret for ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S etter en periode på 6 år. Gitte Gellenthin Kammerdahl eier 22,1% av virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Gitte Gellenthin Kammerdahl eier 22,1% av virksomheten.