9. november 2023Overskudd på DKK 6,9 mio.UIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
2. desember 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.UIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
29. november 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.UIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
3. desember 2020Overskudd på DKK 3,4 mio.UIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
8. juni 2020AdresseendringUIV A/SUIV A/S flytter til ny adresse i Vejle. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
5. november 2019Overskudd på DKK 7,3 mio.UIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
2. november 2018Overskudd på DKK 7,2 mio.UIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
2. november 2018AdresseendringUIV A/SUIV A/S flytter til ny adresse i Vejle. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
17. mai 2018Claus Utoft blir med i styretUIV A/SClaus Utoft erstatter Hans Utoft i styret for UIV A/S etter en periode på 11 år. Gitte Norlyk Utoft er fortsatt styreleder.Se mere
8. november 2017Overskudd på DKK 15 mio.UIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
24. november 2016AdresseendringUIV A/SUIV A/S flytter fra Give til Vejle. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
18. november 2016Overskudd på DKK 13 mio.UIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
1. oktober 2016Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeUIV A/STidligere bransje: Køb og salg af egen fast ejendom. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
1. desember 2015Overskudd på DKK 4,7 mio.UIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
29. november 2014Overskudd på DKK 357.840 UIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
3. desember 2013Overskudd på DKK 986.842 UIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
1. desember 2012Overskudd på DKK 1,7 mio.UIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
30. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortUIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
13. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortUIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere
17. mai 2010AdresseendringUIV A/SUIV A/S flytter til ny adresse i Give. Gitte Norlyk Utoft er styreleder.Se mere