18. septemberUnderskudd på DKK 3.406 Gothersgade 20 ApSGothersgade 20 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2023 til 30. juni. Michael Utoft er medlem af ledelsen.Se mere
18. septemberNytt navn: Gothersgade 20 ApSGIVE INVEST ApSGIVE INVEST ApS skifter navn til Gothersgade 20 ApS. Michael Utoft er medlem af ledelsen.Se mere
3. september · frdb.dkTo bød på central gågade-ejendom: Her er planerne for Gothersgade-bygningFredericia: 1. december overtager vejlenseren Michael Utoft den omdiskuterede ejendom Gothersgade 20b. Les artikkel
13. augustOverskudd på DKK 280.829 FRICK A/SFRICK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Michael Utoft er medlem af ledelsen.Se mere
27. maiUnderskudd på DKK 509.437 Latinerparken, Vejle A/SLatinerparken, Vejle A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Utoft eier 25% av virksomheten.Se mere
19. februarUnderskudd på DKK 15.212 Elitehuset ApSElitehuset ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Utoft er medlem af ledelsen.Se mere
24. januarUnderskudd på DKK 5.642 GIVE INVEST ApSGIVE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Michael Utoft er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2023Endring i eierkretsenDæmningen 66-68 ApSMichael Utoft er ikke lenger registrert som reell eier av Dæmningen 66-68 ApS.Se mere
13. november 2023Overskudd på DKK 206.047 HANS UTOFT EJENDOMSSELSKAB ApSHANS UTOFT EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Utoft er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2023Overskudd på DKK 10 mio.M. UTOFT HOLDING ApSM. UTOFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Utoft er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2023Overskudd på DKK 1,6 mio.Ejendomsselskabet Sct. Maria ApSEjendomsselskabet Sct. Maria ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Utoft er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2023Overskudd på DKK 6,9 mio.UIV A/SUIV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Utoft er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023AdresseendringGIVE INVEST ApSGIVE INVEST ApS flytter fra Give til Vejle. Michael Utoft er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2023 · Erhvervsliv TrekantenPå vej mod plus: Finansvirksomhed i Vejle reducerer tabetFirmaet ledes af direktør Michael Utoft. Les artikkel
11. oktober 2023Underskudd på DKK 320.369 FRICK A/SFRICK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Utoft er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2023Overskudd på DKK 83.550 Haubjerg/Madsen 2020 ApSHaubjerg/Madsen 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Utoft eier 33,3% av virksomheten.Se mere
26. september 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.HAUBJERG/MADSEN A/SHAUBJERG/MADSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Utoft eier 33,3% av virksomheten.Se mere
25. september 2023Underskudd på DKK 13.096 Dæmningen 66-68 ApSDæmningen 66-68 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Utoft eier 100% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Endring i eierkretsenGIVE INVEST ApSMichael Utoft øker sitt reelle eierskap av GIVE INVEST ApS.Se mere
28. juni 2023Michael Utoft forlater ledelsenDæmningen 66-68 ApSMichael Utoft forlater ledelsen for Dæmningen 66-68 ApS etter en periode på 6 år.Se mere