AT&T Global Network Services Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Guido Anne Leopold Saerens er medlem av styret.
AT&T Global Network Services Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Guido Anne Leopold Saerens er medlem av styret.
AT&T Global Network Services Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Guido Anne Leopold Saerens er medlem av styret.
AT&T Global Network Services Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Guido Anne Leopold Saerens er medlem av styret.
AT&T Global Network Services Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Guido Anne Leopold Saerens er medlem av styret.
Michael John Springham erstatter Peer Falkenberg i styret for AT&T Global Network Services Danmark ApS etter en periode på 9 år. Guido Anne Leopold Saerens er fortsatt styremedlem.
Michael John Springham erstatter Peer Falkenberg i ledelsen for AT&T Global Network Services Danmark ApS etter en periode på 10 år. Guido Anne Leopold Saerens er medlem av styret.
Matthew James Bunn erstatter Philip Stuart Bater som styreleder hos AT&T Global Network Services Danmark ApS etter en periode på 4 år. Guido Anne Leopold Saerens er fortsatt styremedlem.
AT&T Global Network Services Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Guido Anne Leopold Saerens er medlem av styret.
AT&T Global Network Services Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Guido Anne Leopold Saerens er medlem av styret.
AT&T Global Network Services Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Guido Anne Leopold Saerens er medlem av styret.
AT&T Global Network Services Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Guido Anne Leopold Saerens er medlem av styret.
Philip Stuart Bater erstatter John Salvadore Messore som styreleder hos AT&T Global Network Services Danmark ApS etter en periode på 2 år. Guido Anne Leopold Saerens er fortsatt styremedlem.
AT&T Global Network Services Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Guido Anne Leopold Saerens er medlem av styret.
AT&T Global Network Services Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Guido Anne Leopold Saerens er medlem av styret.