AT&T Global Network Services Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. John Salvadore Messore er styreleder.
AT&T Global Network Services Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. John Salvadore Messore er styreleder.