3. juliOverskudd på DKK 11 mio.KARBERGHUS A/SKARBERGHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Gustav Just Karberg er medlem av styret.Se mere
25. juniGustav Just Karberg blir med i styretKARBERGHUS A/SGustav Just Karberg blir med i styret for KARBERGHUS A/S.Se mere
4. desember 2023William Just Karberg blir med i ledelsenShake-it A/SWilliam Just Karberg blir med i ledelsen for Shake-it A/S. Gustav Just Karberg er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. desember 2023Gustav Just Karberg blir adm. direktørShake-it A/SGustav Just Karberg blir adm. direktør i Shake-it A/S.Se mere
2. november 2023Underskudd på DKK 831.720 TRANS-ALKO A/STRANS-ALKO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Gustav Just Karberg er medlem av styret.Se mere
2. november 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.COPENHAGEN FORTUNA COMPANY A/SCOPENHAGEN FORTUNA COMPANY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Gustav Just Karberg er medlem av styret.Se mere
2. november 2023Underskudd på DKK 362.946 Shake-it A/SShake-it A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Gustav Just Karberg er medlem av styret.Se mere
2. november 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.JK Ventures ApSJK Ventures ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. mai 2022 til 30. april. Gustav Just Karberg er medlem av styret.Se mere
2. november 2023Overskudd på DKK 48 mio.Just & Karberg Holding ApSJust & Karberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Gustav Just Karberg er medlem av styret.Se mere
2. november 2023Overskudd på DKK 8,9 mio.Just & Karberg Invest ApSJust & Karberg Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Gustav Just Karberg er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2023Gustav Just Karberg blir med i styretShake-it A/SGustav Just Karberg blir med i styret for Shake-it A/S.Se mere
31. oktober 2023Kenn Schou Benkjær forlater ledelsenShake-it A/SKenn Schou Benkjær forlater ledelsen for Shake-it A/S etter en periode på 3 år. Gustav Just Karberg er medlem av styret.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 11 mio.COPENHAGEN FORTUNA COMPANY A/SCOPENHAGEN FORTUNA COMPANY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Gustav Just Karberg er medlem av styret.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 9,5 mio.Just & Karberg Invest ApSJust & Karberg Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Gustav Just Karberg er medlem av styret.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 901.682 TRANS-ALKO A/STRANS-ALKO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Gustav Just Karberg er medlem av styret.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 75 mio.Just & Karberg Holding ApSJust & Karberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Gustav Just Karberg er medlem av styret.Se mere
28. oktober 2022Gustav Just Karberg blir med i styretTRANS-ALKO A/SGustav Just Karberg blir med i styret for TRANS-ALKO A/S.Se mere
23. september 2022Gustav Just Karberg forlater styretQuench and Tickle ApSGustav Just Karberg forlater styret for Quench and Tickle ApS etter en periode på 2 år.Se mere
25. mai 2022StiftelseJK Ventures ApSJK Ventures ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Gustav Just Karberg er medlem av styret.Se mere
31. januar 2022Nytt navn: Just & Karberg Invest ApSTJK KARBERGHUS HOLDING ApSTJK KARBERGHUS HOLDING ApS skifter navn til Just & Karberg Invest ApS. Gustav Just Karberg er medlem av styret.Se mere