4. desember 2023William Just Karberg blir med i ledelsenShake-it A/SWilliam Just Karberg blir med i ledelsen for Shake-it A/S. Kenn Schou Benkjær er styreleder.Se mere
4. desember 2023Gustav Just Karberg blir adm. direktørShake-it A/SGustav Just Karberg blir adm. direktør i Shake-it A/S. Kenn Schou Benkjær er styreleder.Se mere
2. november 2023Underskudd på DKK 831.720 TRANS-ALKO A/STRANS-ALKO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Kenn Schou Benkjær er styreleder.Se mere
2. november 2023Overskudd på DKK 35 mio.Hans Just A/SHans Just A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Kenn Schou Benkjær er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2023Overskudd på DKK 695.229 ANTHON THORUP & SØN. ÅRHUS A/SANTHON THORUP & SØN. ÅRHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Kenn Schou Benkjær er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. november 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.COPENHAGEN FORTUNA COMPANY A/SCOPENHAGEN FORTUNA COMPANY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Kenn Schou Benkjær er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2023Underskudd på DKK 362.946 Shake-it A/SShake-it A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Kenn Schou Benkjær er styreleder.Se mere
2. november 2023Overskudd på DKK 129 mio.HANS JUST GROUP A/SHANS JUST GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Kenn Schou Benkjær er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2023Overskudd på DKK 3,0 mio.JUST DRINKS A/SJUST DRINKS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Kenn Schou Benkjær er styreleder.Se mere
31. oktober 2023Kenn Schou Benkjær blir med i styretShake-it A/SKenn Schou Benkjær blir med i styret for Shake-it A/S.Se mere
31. oktober 2023Kenn Schou Benkjær forlater ledelsenShake-it A/SKenn Schou Benkjær forlater ledelsen for Shake-it A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 11 mio.COPENHAGEN FORTUNA COMPANY A/SCOPENHAGEN FORTUNA COMPANY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Kenn Schou Benkjær er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 2,9 mio.Shake-it A/SShake-it A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Kenn Schou Benkjær er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 182 mio.HANS JUST GROUP A/SHANS JUST GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Kenn Schou Benkjær er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 901.682 TRANS-ALKO A/STRANS-ALKO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Kenn Schou Benkjær er styreleder.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 936.826 ANTHON THORUP & SØN. ÅRHUS A/SANTHON THORUP & SØN. ÅRHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Kenn Schou Benkjær er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 45 mio.Hans Just A/SHans Just A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Kenn Schou Benkjær er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 3,0 mio.JUST DRINKS A/SJUST DRINKS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Kenn Schou Benkjær er styreleder.Se mere
28. oktober 2022Gustav Just Karberg blir med i styretTRANS-ALKO A/SGustav Just Karberg blir med i styret for TRANS-ALKO A/S. Kenn Schou Benkjær er fortsatt styreleder.Se mere
23. september 2022Kenn Schou Benkjær forlater styretQuench and Tickle ApSKenn Schou Benkjær forlater styret for Quench and Tickle ApS etter en periode på 2 år.Se mere