18. desember 2015Karl Jonny Widén blir med i styretBORNICON & SALMING ApSKarl Jonny Widén erstatter Gösta Claes Joachim Ekström i styret for BORNICON & SALMING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
3. juni 2015Overskudd på DKK 167.834 BORNICON & SALMING ApSBORNICON & SALMING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Gösta Claes Joachim Ekström er medlem av styret.Se mere
20. mars 2015Anna Eva Johanna Lagerman blir ny styrelederBORNICON & SALMING ApSAnna Eva Johanna Lagerman erstatter Thomas Erik Gustaf Gustafsson som styreleder hos BORNICON & SALMING ApS etter en periode på 3 år. Gösta Claes Joachim Ekström er fortsatt styremedlem.Se mere
20. mars 2015Thomas Erik Gustaf Gustafsson forlater ledelsenBORNICON & SALMING ApSThomas Erik Gustaf Gustafsson forlater ledelsen for BORNICON & SALMING ApS etter en periode på 3 år. Gösta Claes Joachim Ekström er medlem av styret.Se mere
20. mars 2015Anna Eva Johanna Lagerman blir adm. direktørBORNICON & SALMING ApSAnna Eva Johanna Lagerman blir adm. direktør i BORNICON & SALMING ApS. Gösta Claes Joachim Ekström er medlem av styret.Se mere
14. mars 2014Overskudd på DKK 204.931 BORNICON & SALMING ApSBORNICON & SALMING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Gösta Claes Joachim Ekström er medlem av styret.Se mere
7. juni 2013Underskudd på DKK 136.183 BORNICON & SALMING ApSBORNICON & SALMING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Gösta Claes Joachim Ekström er medlem av styret.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortBORNICON & SALMING ApSBORNICON & SALMING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Gösta Claes Joachim Ekström er medlem av styret.Se mere
9. februar 2012AdresseendringBORNICON & SALMING ApSBORNICON & SALMING ApS flytter fra Dragør til Brøndby. Gösta Claes Joachim Ekström er medlem av styret.Se mere
8. februar 2012Gösta Claes Joachim Ekström blir med i styretBORNICON & SALMING ApSGösta Claes Joachim Ekström blir med i styret for BORNICON & SALMING ApS.Se mere
8. februar 2012Thomas Erik Gustaf Gustafsson blir med i ledelsenBORNICON & SALMING ApSThomas Erik Gustaf Gustafsson erstatter Per Olle Thomas Andersson i ledelsen for BORNICON & SALMING ApS etter en periode på 10 år. Gösta Claes Joachim Ekström er medlem av styret.Se mere