20. mars 2015Anna Eva Johanna Lagerman blir ny styrelederBORNICON & SALMING ApSAnna Eva Johanna Lagerman erstatter Thomas Erik Gustaf Gustafsson som styreleder hos BORNICON & SALMING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
20. mars 2015Thomas Erik Gustaf Gustafsson forlater ledelsenBORNICON & SALMING ApSThomas Erik Gustaf Gustafsson forlater ledelsen for BORNICON & SALMING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
14. mars 2014Overskudd på DKK 204.931 BORNICON & SALMING ApSBORNICON & SALMING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Thomas Erik Gustaf Gustafsson er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2013Underskudd på DKK 136.183 BORNICON & SALMING ApSBORNICON & SALMING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Thomas Erik Gustaf Gustafsson er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortBORNICON & SALMING ApSBORNICON & SALMING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Thomas Erik Gustaf Gustafsson er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2012AdresseendringBORNICON & SALMING ApSBORNICON & SALMING ApS flytter fra Dragør til Brøndby. Thomas Erik Gustaf Gustafsson er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2012Thomas Erik Gustaf Gustafsson blir med i styretBORNICON & SALMING ApSThomas Erik Gustaf Gustafsson blir med i styret for BORNICON & SALMING ApS.Se mere
8. februar 2012Thomas Erik Gustaf Gustafsson blir med i ledelsenBORNICON & SALMING ApSThomas Erik Gustaf Gustafsson erstatter Per Olle Thomas Andersson i ledelsen for BORNICON & SALMING ApS etter en periode på 10 år.Se mere