17. desember 1998Ny status OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATIONH.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKABTidligere status: Under frivillig likvidation.
15. mai 1998Flere forlater styretH.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKAB3 medlemmer forlater styret for H.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKAB.Kirsten Just SørensenForlater etter en periode på 8 månederKurt Søgaard NielsenForlater etter en periode på 4 månederNiels RichterForlater etter en periode på 26 år
15. mai 1998Kurt Søgaard Nielsen forlater ledelsenH.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKABKurt Søgaard Nielsen forlater ledelsen for H.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKAB etter en periode på 4 måneder.
15. mai 1998Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONH.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKABTidligere status: Normal.
9. januar 1998Kurt Søgaard Nielsen blir med i styretH.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKABKurt Søgaard Nielsen erstatter Egon Oppelstrup i styret for H.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKAB etter en periode på 25 år.
9. januar 1998Kurt Søgaard Nielsen blir med i ledelsenH.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKABKurt Søgaard Nielsen erstatter Egon Oppelstrup i ledelsen for H.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKAB etter en periode på 1 år.
30. september 1997Kirsten Just Sørensen blir med i styretH.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKABKirsten Just Sørensen blir med i styret for H.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKAB.
1. januar 1997Hanne Margit Oppelstrup forlater styretH.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKABHanne Margit Oppelstrup forlater styret for H.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKAB etter en periode på 24 år.
1. januar 1997Egon Oppelstrup blir med i ledelsenH.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKABEgon Oppelstrup erstatter Hanne Margit Oppelstrup i ledelsen for H.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKAB etter en periode på 24 år.
7. oktober 1994Ny selskapsform AnpartsselskabH.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKABH.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKAB skifter selskapsform.FraA/STilApS
15. september 1994Nytt navn: H.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKABH. OPPELSTRUP VÆRKTØJSMASKINER A/SH. OPPELSTRUP VÆRKTØJSMASKINER A/S skifter navn til H.M. OPPELSTRUP ApS ADMINISTRATIONS OG HANDELSSELSKAB.
26. februar 1988Ny selskapsform AktieselskabH. OPPELSTRUP VÆRKTØJSMASKINER A/SH. OPPELSTRUP VÆRKTØJSMASKINER A/S skifter selskapsform.FraApSTilA/S
2. oktober 1987Nytt navn: H. OPPELSTRUP VÆRKTØJSMASKINER A/SApS MASKINCENTRET AF 2. OKTOBER 1972ApS MASKINCENTRET AF 2. OKTOBER 1972 skifter navn til H. OPPELSTRUP VÆRKTØJSMASKINER A/S.
2. oktober 1972StiftelseApS MASKINCENTRET AF 2. OKTOBER 1972ApS MASKINCENTRET AF 2. OKTOBER 1972 stiftes i 1972.AdresseDalgas Boulevard 432000 FrederiksbergPersonerHanne Margit OppelstrupDirektør, styremedlemEgon OppelstrupStyremedlemNiels RichterStyremedlem