7. februar 2006Kurt Søgaard Nielsen forlater styretVICK SIKRING A/SKurt Søgaard Nielsen forlater styret for VICK SIKRING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
24. august 2005Regnskap for 2005 offentligjortVICK SIKRING A/SVICK SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2004 til 31. mars. Kurt Søgaard Nielsen er styreleder.Se mere
23. mai 2005Klaus Krogh blir med i styretZacho-Lind A/SKlaus Krogh erstatter Kurt Søgaard Nielsen i styret for Zacho-Lind A/S etter en periode på 18 år.Se mere
9. mars 2005AdresseendringZacho-Lind A/SZacho-Lind A/S flytter til ny adresse i Ishøj. Kurt Søgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
16. desember 2004Kurt Søgaard Nielsen forlater styretRT GULVE A/SKurt Søgaard Nielsen forlater styret for RT GULVE A/S etter en periode på 6 år.Se mere
23. august 2004Regnskap for 2004 offentligjortVICK SIKRING A/SVICK SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2003 til 31. mars. Kurt Søgaard Nielsen er styreleder.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortZacho-Lind A/SZacho-Lind A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Kurt Søgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
12. september 2003Preben Schiødtz forlater styretZacho-Lind A/SPreben Schiødtz forlater styret for Zacho-Lind A/S etter en periode på 7 måneder. Kurt Søgaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortZacho-Lind A/SZacho-Lind A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Kurt Søgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2003Regnskap for 2003 offentligjortVICK SIKRING A/SVICK SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. mars. Kurt Søgaard Nielsen er styreleder.Se mere
21. februar 2003Erstatning i styretZacho-Lind A/S4 endringer i styret for Zacho-Lind A/S. Kurt Søgaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. februar 2003Nye navn i ledelsenZacho-Lind A/S2 nye personer i ledelsen for Zacho-Lind A/S. Kurt Søgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
21. februar 2003AdresseendringZacho-Lind A/SZacho-Lind A/S flytter fra Lynge til Ishøj. Kurt Søgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
31. august 2002Ny bransje: Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigtVICK SIKRING A/STidligere bransje: Uoplyst. Kurt Søgaard Nielsen er styreleder.Se mere
20. juni 2002StiftelseVICK SIKRING A/SVICK SIKRING A/S stiftes i bransjen uoplyst. Kurt Søgaard Nielsen er styreleder.Se mere
24. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortZacho-Lind A/SZacho-Lind A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Kurt Søgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
7. januar 2002Ny status UNDER KONKURSRT GULVE A/STidligere status: Normal. Kurt Søgaard Nielsen er styreleder.Se mere
1. oktober 2001Carsten Vittarp Larsen forlater styretRT GULVE A/SCarsten Vittarp Larsen forlater styret for RT GULVE A/S etter en periode på 12 år. Kurt Søgaard Nielsen er fortsatt styreleder.Se mere
12. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortZacho-Lind A/SZacho-Lind A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Kurt Søgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
4. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortRT GULVE A/SRT GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Kurt Søgaard Nielsen er styreleder.Se mere