22. november 2005Haakon Lilienthal Heitmann Hansen forlater styretDAMKÆR LEASING ApSHaakon Lilienthal Heitmann Hansen forlater styret for DAMKÆR LEASING ApS etter en periode på 13 år.Se mere
20. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortDAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Haakon Lilienthal Heitmann Hansen er medlem av styret.Se mere
10. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortDAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Haakon Lilienthal Heitmann Hansen er medlem av styret.Se mere
14. november 2003Peter Hauberg Nielsen blir med i styretDAMKÆR LEASING ApSPeter Hauberg Nielsen erstatter Jens Peter Børge Jensen i styret for DAMKÆR LEASING ApS etter en periode på 11 år. Haakon Lilienthal Heitmann Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortDAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Haakon Lilienthal Heitmann Hansen er medlem av styret.Se mere
2. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortDAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Haakon Lilienthal Heitmann Hansen er medlem av styret.Se mere
29. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortDAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000. Haakon Lilienthal Heitmann Hansen er medlem av styret.Se mere
21. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortDAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Haakon Lilienthal Heitmann Hansen er medlem av styret.Se mere
7. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortDAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Haakon Lilienthal Heitmann Hansen er medlem av styret.Se mere
7. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortDAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Haakon Lilienthal Heitmann Hansen er medlem av styret.Se mere
4. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortDAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Haakon Lilienthal Heitmann Hansen er medlem av styret.Se mere
26. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortDAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Haakon Lilienthal Heitmann Hansen er medlem av styret.Se mere
30. juni 1992StiftelseDAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS stiftes i bransjen udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Haakon Lilienthal Heitmann Hansen er medlem av styret.Se mere