9. septemberUnderskudd på DKK 14.980 DAMKÆR HOLDING ApSDAMKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 70.304 DAMKÆR HOLDING ApSDAMKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2022 · Erhvervplus.dkNedgang på bundlinjen: Damkær Holding ApS i Liltved går fra overskud til underskudVirksomheden ledes af direktør Torben Bjarne Jensen. Les artikkel
21. november 2022Underskudd på DKK 962.465 DAMKÆR HOLDING ApSDAMKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 617.520 DAMKÆR HOLDING ApSDAMKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2020Underskudd på DKK 445.929 DAMKÆR HOLDING ApSDAMKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2019Underskudd på DKK 218.793 DAMKÆR HOLDING ApSDAMKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2019Ny bransje: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.DAMKÆR HOLDING ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2018Torben Bjarne Jensen forlater ledelsenDAMKÆR LEASING ApSTorben Bjarne Jensen forlater ledelsen for DAMKÆR LEASING ApS etter en periode på 26 år.Se mere
20. desember 2018Endring i eierkretsenDAMKÆR LEASING ApSTorben Bjarne Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av DAMKÆR LEASING ApS.Se mere
28. september 2018Overskudd på DKK 771.544 DAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2018Overskudd på DKK 926.282 DAMKÆR HOLDING ApSDAMKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2017Overskudd på DKK 238.773 DAMKÆR HOLDING ApSDAMKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2017Underskudd på DKK 115.357 DAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2016Underskudd på DKK 475.303 DAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2016Underskudd på DKK 763.214 DAMKÆR HOLDING ApSDAMKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2016AdresseendringDAMKÆR HOLDING ApSDAMKÆR HOLDING ApS flytter fra Randers SV til Auning. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2016AdresseendringDAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS flytter fra Randers SV til Auning. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2015Overskudd på DKK 1,2 mio.DAMKÆR HOLDING ApSDAMKÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2015Underskudd på DKK 198.222 DAMKÆR LEASING ApSDAMKÆR LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Torben Bjarne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere