19. januar 2022Endring i eierkretsenCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING ApSHanne Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING ApS.Se mere
20. desember 2021Ny selskapsform AnpartsselskabCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING ApSCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING ApS. Hanne Jensen eier 14,2% av virksomheten.Se mere
12. oktober 2021Underskudd på DKK 35.616 CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Hanne Jensen eier 14,2% av virksomheten.Se mere
30. september 2021Endring i eierkretsenNJ&H 3B A/SHanne Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av NJ&H 3B A/S.Se mere
27. april 2021Flere forlater styretNJ&H 3B A/S3 medlemmer forlater styret for NJ&H 3B A/S. Hanne Jensen eier 14,2% av virksomheten.Se mere
27. april 2021Niels Stecher Jensen forlater ledelsenNJ&H 3B A/SNiels Stecher Jensen forlater ledelsen for NJ&H 3B A/S etter en periode på 9 måneder. Hanne Jensen eier 14,2% av virksomheten.Se mere
27. april 2021Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONNJ&H 3B A/STidligere status: Normal. Hanne Jensen eier 14,2% av virksomheten.Se mere
4. februar 2021AdresseendringNJ&H 3B A/SNJ&H 3B A/S flytter til ny adresse i Hirtshals. Hanne Jensen eier 14,2% av virksomheten.Se mere
4. februar 2021AdresseendringCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S flytter til ny adresse i Hirtshals. Hanne Jensen eier 14,2% av virksomheten.Se mere
31. august 2020Underskudd på DKK 900.361 CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Hanne Jensen eier 14,2% av virksomheten.Se mere
31. august 2020Underskudd på DKK 632.949 NJ&H 3B A/SNJ&H 3B A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Hanne Jensen eier 14,2% av virksomheten.Se mere
28. august 2020Nytt navn: NJ&H 3B A/SCARL JENSENS MARINELAGER A/SCARL JENSENS MARINELAGER A/S skifter navn til NJ&H 3B A/S. Hanne Jensen eier 14,2% av virksomheten.Se mere
4. august 2020Hanne Jensen forlater styretCARL JENSENS MARINELAGER A/SHanne Jensen forlater styret for CARL JENSENS MARINELAGER A/S etter en periode på 41 år.Se mere
4. august 2020Hanne Jensen forlater styretCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SHanne Jensen forlater styret for CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S etter en periode på 18 år.Se mere
4. august 2020Niels Stecher Jensen blir med i ledelsenCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SNiels Stecher Jensen erstatter Hanne Jensen i ledelsen for CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S etter en periode på 18 år.Se mere
4. august 2020Niels Stecher Jensen blir med i ledelsenCARL JENSENS MARINELAGER A/SNiels Stecher Jensen erstatter Hanne Jensen i ledelsen for CARL JENSENS MARINELAGER A/S etter en periode på 41 år.Se mere
17. januar 2020Underskudd på DKK 1,5 mio.CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Hanne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2020Underskudd på DKK 1,1 mio.CARL JENSENS MARINELAGER A/SCARL JENSENS MARINELAGER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Hanne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2018Overskudd på DKK 541.842 CARL JENSENS MARINELAGER A/SCARL JENSENS MARINELAGER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Hanne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2018Overskudd på DKK 127.914 CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Hanne Jensen er medlem af ledelsen.Se mere