4. august 2020Niels Jørn Jensen forlater styretCARL JENSENS MARINELAGER A/SNiels Jørn Jensen forlater styret for CARL JENSENS MARINELAGER A/S etter en periode på 41 år.Se mere
4. august 2020Niels Jørn Jensen forlater styretCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SNiels Jørn Jensen forlater styret for CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S etter en periode på 18 år.Se mere
17. januar 2020Underskudd på DKK 1,5 mio.CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
17. januar 2020Underskudd på DKK 1,1 mio.CARL JENSENS MARINELAGER A/SCARL JENSENS MARINELAGER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
23. oktober 2018Overskudd på DKK 541.842 CARL JENSENS MARINELAGER A/SCARL JENSENS MARINELAGER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
23. oktober 2018Overskudd på DKK 127.914 CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
4. desember 2017Regnskap for 2017 omgjortCARL JENSENS MARINELAGER A/SCARL JENSENS MARINELAGER A/S gjør om regnskapet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
30. november 2017Overskudd på DKK 660.273 CARL JENSENS MARINELAGER A/SCARL JENSENS MARINELAGER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
30. november 2017Overskudd på DKK 1,1 mio.CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
13. september 2016Overskudd på DKK 1,1 mio.CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
13. september 2016Overskudd på DKK 1,4 mio.CARL JENSENS MARINELAGER A/SCARL JENSENS MARINELAGER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
28. september 2015Overskudd på DKK 1,5 mio.CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
28. september 2015Overskudd på DKK 1,3 mio.CARL JENSENS MARINELAGER A/SCARL JENSENS MARINELAGER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
3. november 2014Overskudd på DKK 1,3 mio.CARL JENSENS MARINELAGER A/SCARL JENSENS MARINELAGER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
1. november 2014Overskudd på DKK 1,4 mio.CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
9. november 2013Overskudd på DKK 1,1 mio.CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
9. november 2013Overskudd på DKK 1,0 mio.CARL JENSENS MARINELAGER A/SCARL JENSENS MARINELAGER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
22. august 2012Underskudd på DKK 222.820 CARL JENSENS MARINELAGER A/SCARL JENSENS MARINELAGER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
22. august 2012Underskudd på DKK 147.943 CARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere
11. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/SCARL JENSENS MARINELAGER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Niels Jørn Jensen er styreleder.Se mere