8. januar 2013Hanne Kulin forlater styretA/S 3BMHanne Kulin forlater styret for A/S 3BM etter en periode på 55 år.Se mere
19. oktober 2011Ny status UNDER KONKURSA/S 3BMTidligere status: Normal. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
10. juni 2011Christen Ovesen Nygaard blir med i styretA/S 3BMChristen Ovesen Nygaard erstatter Birte Høirup i styret for A/S 3BM etter en periode på 54 år. Hanne Kulin er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortA/S 3BMA/S 3BM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
5. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortA/S 3BMA/S 3BM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
26. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortA/S 3BMA/S 3BM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
1. august 2008Christen Ovesen Nygaard blir med i ledelsenA/S 3BMChristen Ovesen Nygaard blir med i ledelsen for A/S 3BM. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
31. juli 2008Flere forlater styretA/S 3BM3 medlemmer forlater styret for A/S 3BM. Hanne Kulin er fortsatt styremedlem.Se mere
31. juli 2008Bente Høirup forlater ledelsenA/S 3BMBente Høirup forlater ledelsen for A/S 3BM etter en periode på 2 år. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
19. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortA/S 3BMA/S 3BM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Folkeskoler o.lign.A/S 3BMTidligere bransje: Folkeskole o.l. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
30. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortA/S 3BMA/S 3BM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
15. januar 2007AdresseendringA/S 3BMA/S 3BM flytter fra Grindsted til Aalborg. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
15. januar 2007Nytt navn: A/S 3BMA/S GRINDSTED PRIVATSKOLEA/S GRINDSTED PRIVATSKOLE skifter navn til A/S 3BM. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
9. juni 2006Bente Høirup blir med i ledelsenA/S GRINDSTED PRIVATSKOLEBente Høirup erstatter Ellen Klausen i ledelsen for A/S GRINDSTED PRIVATSKOLE etter en periode på 49 år. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
25. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortA/S GRINDSTED PRIVATSKOLEA/S GRINDSTED PRIVATSKOLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
30. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortA/S GRINDSTED PRIVATSKOLEA/S GRINDSTED PRIVATSKOLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
28. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortA/S GRINDSTED PRIVATSKOLEA/S GRINDSTED PRIVATSKOLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
14. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortA/S GRINDSTED PRIVATSKOLEA/S GRINDSTED PRIVATSKOLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere
29. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortA/S GRINDSTED PRIVATSKOLEA/S GRINDSTED PRIVATSKOLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Hanne Kulin er medlem av styret.Se mere