Jan Hillesland erstatter Erik Volden i styret for HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S etter en periode på 3 år. Hanne Rigmor Egenæss Wiig er fortsatt styremedlem.
Lars Jensen erstatter Peter Ryttergaard i ledelsen for HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S etter en periode på 2 år. Hanne Rigmor Egenæss Wiig er medlem av styret.
HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Hanne Rigmor Egenæss Wiig er medlem av styret.
HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Hanne Rigmor Egenæss Wiig er medlem av styret.
Peter Ryttergaard erstatter Ulrik Sørensen i ledelsen for HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S etter en periode på 8 år. Hanne Rigmor Egenæss Wiig er medlem av styret.
HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Hanne Rigmor Egenæss Wiig er medlem av styret.
HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Hanne Rigmor Egenæss Wiig er medlem av styret.
HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Hanne Rigmor Egenæss Wiig er medlem av styret.
Connie Astrup-Larsen erstatter Leif Hess Rasmussen i styret for HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S etter en periode på 5 år. Hanne Rigmor Egenæss Wiig er fortsatt styremedlem.
HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Hanne Rigmor Egenæss Wiig er medlem av styret.
HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Hanne Rigmor Egenæss Wiig er medlem av styret.