7. august 2013Hanne Wahlstrøm forlater styretBENDT WIKKE MARKETING A/SHanne Wahlstrøm forlater styret for BENDT WIKKE MARKETING A/S etter en periode på 19 år.Se mere
7. august 2013Hanne Wahlstrøm forlater ledelsenBENDT WIKKE MARKETING A/SHanne Wahlstrøm forlater ledelsen for BENDT WIKKE MARKETING A/S etter en periode på 2 år.Se mere
12. november 2012Ny status UNDER REKONSTRUKTIONBENDT WIKKE MARKETING A/STidligere status: Normal. Hanne Wahlstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortBENDT WIKKE MARKETING A/SBENDT WIKKE MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Hanne Wahlstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2011Margit Birk Andersen blir med i styretBENDT WIKKE MARKETING A/SMargit Birk Andersen erstatter Ole Wahlstrøm i styret for BENDT WIKKE MARKETING A/S etter en periode på 17 år. Hanne Wahlstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2011Hanne Wahlstrøm blir med i ledelsenBENDT WIKKE MARKETING A/SHanne Wahlstrøm erstatter Ole Wahlstrøm i ledelsen for BENDT WIKKE MARKETING A/S etter en periode på 17 år.Se mere
11. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortBENDT WIKKE MARKETING A/SBENDT WIKKE MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Hanne Wahlstrøm er medlem av styret.Se mere
6. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortBENDT WIKKE MARKETING A/SBENDT WIKKE MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Hanne Wahlstrøm er medlem av styret.Se mere
30. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortBENDT WIKKE MARKETING A/SBENDT WIKKE MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Hanne Wahlstrøm er medlem av styret.Se mere
2. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortBENDT WIKKE MARKETING A/SBENDT WIKKE MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Hanne Wahlstrøm er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden trykningBENDT WIKKE MARKETING A/STidligere bransje: Bogtrykkerier og offsettrykkerier. Hanne Wahlstrøm er medlem av styret.Se mere
12. desember 2007Camilla Wikke Wahlstrøm blir med i styretBENDT WIKKE MARKETING A/SCamilla Wikke Wahlstrøm blir med i styret for BENDT WIKKE MARKETING A/S. Hanne Wahlstrøm er fortsatt styremedlem.Se mere
18. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortBENDT WIKKE MARKETING A/SBENDT WIKKE MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Hanne Wahlstrøm er medlem av styret.Se mere
4. juli 2006Regnskap for 2005 offentligjortBENDT WIKKE MARKETING A/SBENDT WIKKE MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Hanne Wahlstrøm er medlem av styret.Se mere
4. juli 2005Regnskap for 2004 offentligjortBENDT WIKKE MARKETING A/SBENDT WIKKE MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Hanne Wahlstrøm er medlem av styret.Se mere
10. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortBENDT WIKKE MARKETING A/SBENDT WIKKE MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Hanne Wahlstrøm er medlem av styret.Se mere
8. august 2003Regnskap for 2002 offentligjortBENDT WIKKE MARKETING A/SBENDT WIKKE MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Hanne Wahlstrøm er medlem av styret.Se mere
12. mai 2003Thomas Vang Christensen forlater styretBENDT WIKKE MARKETING A/SThomas Vang Christensen forlater styret for BENDT WIKKE MARKETING A/S etter en periode på 3 år. Hanne Wahlstrøm er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortBENDT WIKKE MARKETING A/SBENDT WIKKE MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Hanne Wahlstrøm er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2001Hanne Wahlstrøm forlater ledelsenTURN-IT ApSHanne Wahlstrøm forlater ledelsen for TURN-IT ApS etter en periode på 10 år.Se mere