9. oktober 2001Michael Nissen forlater ledelsenTURN-IT ApSMichael Nissen forlater ledelsen for TURN-IT ApS etter en periode på 10 år.Se mere
5. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortTURN-IT ApSTURN-IT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Michael Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortTURN-IT ApSTURN-IT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Michael Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortTURN-IT ApSTURN-IT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Michael Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortTURN-IT ApSTURN-IT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Michael Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortTURN-IT ApSTURN-IT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Michael Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 1991StiftelseTURN-IT ApSTURN-IT ApS stiftes i bransjen anden engroshandel. Michael Nissen er medlem af ledelsen.Se mere