12. mai 1999Hannes Berchtold forlater styretHAPIMAG DANMARK A/SHannes Berchtold forlater styret for HAPIMAG DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
29. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortHAPIMAG DANMARK A/SHAPIMAG DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Hannes Berchtold er medlem av styret.Se mere
5. mai 1998Rainer Georg Spengler blir med i styretHAPIMAG DANMARK A/SRainer Georg Spengler erstatter Gerold Moser i styret for HAPIMAG DANMARK A/S etter en periode på 11 måneder. Hannes Berchtold er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortHAPIMAG DANMARK A/SHAPIMAG DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Hannes Berchtold er medlem av styret.Se mere
29. mai 1997Hannes Berchtold blir med i styretHAPIMAG DANMARK A/SHannes Berchtold blir med i styret for HAPIMAG DANMARK A/S.Se mere