22. september 1999Josef Schwerzmann blir med i styretHAPIMAG DANMARK A/SJosef Schwerzmann erstatter Rainer Georg Spengler i styret for HAPIMAG DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere
9. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortHAPIMAG DANMARK A/SHAPIMAG DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Rainer Georg Spengler er medlem av styret.Se mere
12. mai 1999Hannes Berchtold forlater styretHAPIMAG DANMARK A/SHannes Berchtold forlater styret for HAPIMAG DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Rainer Georg Spengler er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortHAPIMAG DANMARK A/SHAPIMAG DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Rainer Georg Spengler er medlem av styret.Se mere
5. mai 1998Rainer Georg Spengler blir med i styretHAPIMAG DANMARK A/SRainer Georg Spengler erstatter Gerold Moser i styret for HAPIMAG DANMARK A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere